刘子臣目前担任庚辰星座股份有限公司、北京高精特新能源科技发展有限公司等14家企业法定代表人,同时在36家企业担任高管,包括担任天总行控股(海南)有限公司财务负责人,副董事长,庚辰星座股份有限公司董事长兼总经理;二、刘子臣投资情况:刘子臣目前是40家企业直接控股股东,包括天务院(海南)科技中心(个人独资)、控股比例...
刘子臣目前担任大连北中旅国际旅行社有限公司、大连澜山旅游发展有限公司等15家企业法定代表人,同时在6家企业担任高管,包括担任大连北中旅国际旅行社有限公司经理,执行董事,大连澜山旅游发展有限公司经理、执行董事;二、刘子臣投资情况:刘子臣目前是6家企业直接控股股东,包括绿牧归本(大连)网络电子商务有限公司、控股比例...
刘子臣目前是江苏云朗团建企业管理有限公司直接控股股东,持股比例为50.5%;刘子臣间接持股江苏奇小芽教育发展有限公司、投资占比达20.2%;目前刘子臣是6家企业最终受益人,包括其在投资江苏云朗团建企业管理有限公司最终收益股份为50.5%,投资遵义赫耀文化传播有限公司最终收益股份为40%等;三、刘子臣的商业合作伙伴:基于公开...
1997 - 刘子臣,梁生俊 - 《高原气象》 - 被引量: 101 收藏相关文章 中尺度对称不稳定的诊断应用 1997 - 刘子臣,张健宏 - 《南京气象学院学报》 - 被引量: 0 收藏相关文章 中尺度对称不稳定的诊断应用 1997 - 刘子臣,张健宏,梁生俊 - 《南京气象学院学报》 - 被引量: 44 收藏相关文章 THE EFFECT OF...
刘子臣(liú zǐ chén) 偏男性 同名同姓几率极小,名字印象:美德 英俊 才华 建树 优秀 担当,名字寓意:子:(zǐ)指儿或女。取名意为有学问、有道德的人。又用作对男子的美称。 臣:(chén)指臣民,取名象征国家良臣、柱石。
刘子臣 刘子臣(1927年8月-1952年9月),男,辽宁省建平县罗卜沟公社水泉大队七道湾人,1950年11月参加革命,生前为六十五军副班长,1952年9月牺牲。人物经历 1950年11月参加革命,生前为六十五军副班长。牺牲情况 1952年9月牺牲。
刘子臣 刘子臣(1901年6月-1948年3月),男,山东省淄川区人。生前是黄家铺店子村民兵队队长,1948年3月在孝妇河铁路桥牺牲。人物生平 生前是黄家铺店子村民兵队队长。牺牲情况 1948年3月在孝妇河铁路桥牺牲。
刘 开业经营异常 经营者:刘子臣 统一社会信用代码:92341222MA2R3H2D78 电话:- 邮箱:- 官网:- 地址:安徽省阜阳市太和县原墙镇东刘庙村东头 简介: 1、基本情况刘子臣成立于2010年11月05日,位于安徽省阜阳市太和县原墙镇东刘庙村东头,目前处于开业状态,经营范围包括文具、日用百货零售等。 2、人员情况刘子臣法定...
刘子臣认领 刘 开业 经营者:刘子臣 统一社会信用代码:92341202MA2R2XYY03 电话:1386584*** 邮箱:- 官网:- 地址:- 简介: 1、基本情况刘子臣成立于2012年03月21日,目前处于开业状态,经营范围包括糕点制作销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)等。 2、人员情况刘子臣法定代表人为刘子臣。