北京市人。现任成都量具刃具股份有限公司董事长。大学本科毕业,高级工程师。1986年起任成都量具刃具总厂党委书记、厂长,现任公司董事长。成量公司是“一五”期间国家重点建设项目、工具行业大型骨干企业、国家二级企业,主要生产量具刃具、精密量仪,数控刀具和硬质合金刀具五大类产品。任职期间,他狠抓技术改造和产品质量...
一、刘国定担任职务:刘国定目前担任西安中和印刷有限公司、陕西华夏通科技有限责任公司西安迎春小区营业部等3家企业法定代表人,同时担任西安中和印刷有限公司财务负责人,执行董事兼总经理;二、刘国定投资情况:刘国定目前是西安中和印刷有限公司直接控股股东,持股比例为100%;目前刘国定投资西安中和印刷有限公司最终收益股份为100...
刘国定-书画家、传承民族文化,推动书画艺术发展的倡导者 人物简介:刘国定,男,汉族,籍贯:湖北秭归县。1981年应征入伍,历任战士,班长,排长,指导员,宣传干事,1995年9月转业到湖北咸宁市税务局工作至退休。本人与生俱来就爱好书画,尤其崇拜齐白石,李苦禅,当今的吴风之等名画家的画风,过去工作繁忙期间没有...
刘国定 刘国定,男,壮族,1967年11月出生,上思县华兰人,1988年1月参加工作,1989年7月加入中国共产党,中央党校函授学院法律专业毕业,大学学历。现任中共在妙镇党委委员,纪委书记。分工:主持镇纪委全面工作,分管后勤、畜牧水产、绩效考评、农村危房改造、“一事一议”项目工作。联系在妙村。
刘国定:又名刘仲逸,1918年生,四川新都县人。抗战时期入党,先后任中共巴县县委书记、重庆市委书记、川东临委委员、重庆市工委书记。1951年2月,重庆市人民法庭对罪大恶极的刘国定公审后,执行枪决。#新都区 #那个年代 #历史 #同城热门 - 新都往事于20220613发布在抖音,
刘国定,北京市人。现任成都量具刃具股份有限公司董事长。大学本科毕业,高级工程师。1986年起任成都量具刃具总厂党委书记、厂长,现任公司董事长。
2006 - 刘国定,王力科 - 《电力系统自动化》 - 被引量: 25 收藏相关文章 国际电工委员会第57技术委员会2003年会介绍 2004 - 谭文恕,刘国定,刘佩娟,... - 《电力系统自动化》 - 被引量: 152 收藏相关文章 IEC61970标准系列简介 2002 - 张慎明,刘国定 - 《电力系统自动化》 - 被引量: 926 收藏相关文章...
刘国定和冉益智为何叛变,向军统特务出卖地下党成员? 北京:安全知识进校园 上好“开学第一课” 总编辑时间丨柯文哲身陷囹圄前景不妙 科技园行政总裁黄克强:香港创科新阶段 应扩大研发人才至20万 成风投高地 阿拉斯战役回望:飞机在空中的预期寿命仅18小时,飞行员以命相搏 五位“青蛙少年”失踪一周后,案件轰动整个韩国,...
刘国定,男,壮族,1967年11月出生,上思县华兰人,1988年1月参加工作,1989年7月加入中国共产党,中央党校函授学院法律专业毕业,大学学历,现任中共在妙镇党委委员,纪委书记。 分工:主持镇纪委全面工作,分管后勤、畜牧水产、绩效考评、农村危房改造、"一事一议"项目工作。联系在妙村。[1] 参考...