刘剑松,1964年10月生,洛阳市新安县人,中共党员,经济师。1985年7月毕业于河南农业大学农业经济管理专业,本科学历,农学学士学位(全日制教育)。曾任洛阳市农业农村局副局长。人物履历 1981.9—1985.7 在河南农业大学农业经济系农业经济管理专业学习。1985.7—2004.7 任洛阳市人民政府发展研究中心(洛阳市人民政府...
刘剑松目前担任沈阳市双剑体育文化有限公司、沈阳市和平区定璟体育信息咨询服务中心法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任沈阳思堡特游乐园服务有限公司监事,沈阳市双剑体育文化有限公司执行董事兼总经理;二、刘剑松投资情况:刘剑松目前是沈阳市双剑体育文化有限公司直接控股股东,持股比例为49%;目前刘剑松投资沈阳市双剑...
刘剑松目前担任常州市阿尔发化学技术有限公司法定代表人,同时担任常州市阿尔发化学技术有限公司执行董事兼总经理;二、刘剑松投资情况:刘剑松目前是常州市阿尔发化学技术有限公司直接控股股东,持股比例为54%;目前刘剑松投资常州市阿尔发化学技术有限公司最终收益股份为54%;三、刘剑松的商业合作伙伴:基于公开数据展示,刘剑松与王平...
刘剑松 时间匆匆,转眼间,我的母校——河南农大即将迎来120年华诞,我上学时所在的经管学院也即将迎来建院40周年纪念日。我们81级是85年7月毕业的,毕业后的30多年间,母校发生了惊天动地的巨变,这令我惊喜、激动、赞叹! 自从收到我的老同学——经管学院赵慧芬...
掌上梅州讯:2月5日上午,大埔县人武部政委杨润世带队,联合大埔县退役军人事务局为荣立三等功的现役军人刘剑松家中送去立功喜报、牌匾和奖励金,让军人军属共享荣光和喜悦。 一阵喜庆的锣鼓声响彻大埔县大麻镇中兰村,乡邻拥簇,热闹无比。在刘剑松家中,慰问组现场为刘剑松父母戴上绶带、颁发牌匾并送上慰问金,向其家人...
简介:刘剑松 (曾用名:东莞市长安勾勾饮食店) ,成立于2014年,位于广东省汕头市,是一家以从事纺织业为主的企业。企业注册资本1万人民币。通过天眼查大数据分析,刘剑松拥有行政许可1个。更多 评分35 经营者 刘剑松 注册资本 1万人民币 成立日期 2014-04-30 ...
简介:刘剑松 (曾用名:东莞市长安勾勾饮食店) ,成立于2014年,位于广东省汕头市,是一家以从事纺织业为主的企业。企业注册资本1万人民币。通过天眼查大数据分析,刘剑松拥有行政许可1个。更多 评分35 经营者 刘剑松 注册资本 1万人民币 成立日期 2014-04-30 ...
刘剑松 北京龙宇鑫业科技有限公司 刘剑松:法人 2011-10-13 有限责任公司(自然人独资) 在营(开业) 刘剑松 北京龙宇鑫业科技有限公司第一分公司 刘剑松:法人 2012-01-10 有限责任公司分公司(自然人独资) 吊销 刘剑松 都昌县云山种养工贸开发有限公司 刘剑松:法人 2010-04-29 有限责任公司(自然人投资或控股) 注销...
刘剑松 刘 注销 电话:1371061*** 邮箱:- 官网:- 地址:- 简介: - 刘 企业图谱 图形化企业信息 刘 股权穿透图 股权数据一目了然 刘 最终受益人 企业受益人解析 刘 疑似实际控制人 大数据计算企业控制人 关注 分享 基本信息1 重点关注1 知识产权 企业发展 经营状况1 数据解读 新闻资讯 ...