冉健目前担任新疆赛尔山集团有限公司法定代表人,同时担任新疆赛尔山集团有限公司董事长兼总经理,和布克赛尔蒙古自治县顺达交通投资有限公司董事;二、冉健投资情况:目前冉健投资新疆赛尔山集团有限公司最终收益股份为0%;三、冉健的商业合作伙伴:基于公开数据展示,冉健目前有10个商业合作伙伴,包括李长卫、张永莉、窦兆顺等。
冉健,男,1962年4月生,重庆荣昌人,中共党员,1984年7月毕业于西华师范大学(南充师范学院)数学系。现任成都军区联勤部政治部副主任、军区联勤部党委委员,大校军衔。历任:成都陆军学校后勤训练大队见习干事、干事(1984.7—1987.1);昆明陆军学院后勤士官训练大队政治处干事(1987.1—1988.11);成都军区后勤部...
冉健 冉 健 ,泸州市卫生和计划生育监督执法支队计划生育监督科 副科长。所获荣誉 2021年6月,授予“泸州市优秀共产党员”荣誉 称号。
一、冉健担任职务:冉健目前担任重庆东和恒浦房地产有限公司、重庆东和融基房地产开发有限公司等4家企业法定代表人,同时在5家企业担任高管,包括担任重庆东和恒浦房地产有限公司董事长兼总经理,重庆东和融基房地产开发有限公司执行董事;财产线索 线索数量 老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联公司 ...
冉健是成都师范学院教师。冉健,女,1999年6月毕业于四川美术学院装潢环境艺术系,装潢设计专业,文学学士。1999年7月至今任教于成都师范学院美术学院,现为艺术设计研究方向副教授,承担美术学院的设计教学课程,有丰富的教学经验。作品多次参加省级展览,众多设计作品入选西南设计年鉴。作品有书籍装帧、商品包装、招贴广告...
冉健目前担任贵州常荣房地产开发有限公司、贵州亮莉生物科技有限公司等5家企业法定代表人,同时在4家企业担任高管,包括担任贵州亮莉生物科技有限公司执行董事兼总经理,浙江德一生物科技有限公司执行董事、经理;二、冉健投资情况:冉健目前是4家企业直接控股股东,包括贵州常荣房地产开发有限公司、控股比例达100%,贵州德一...
冉健 10,000万(元) 2017-09-13 重庆市江北区 开业 2 泛洲供 重庆泛洲供应链管理有限公司 经理 何红燕 3,000万(元) 2019-02-01 重庆市江北区 开业 3 泛洋供 重庆泛洋供应链管理有限公司 法定代表人 执行董事兼总经理 冉健 500万(元) 2019-03-14 重庆市江北区 开业 4 泛洲物流 重庆泛洲...
一、冉健担任职务:冉健目前担任山东新贵企业管理咨询有限公司法定代表人,同时担任山东新贵企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理;二、冉健投资情况:目前冉健投资山东新贵企业管理咨询有限公司最终收益股份为40%;三、冉健的商业合作伙伴:基于公开数据展示,冉健与陈大陆为商业合作伙伴。 财产...
一、冉健担任职务:冉健目前担任巫溪县教育发展有限责任公司、巫溪县旭阳市政建设有限公司等6家企业法定代表人,同时在6家企业担任高管,包括担任巫溪县教育发展有限责任公司董事长,巫溪县旭阳市政建设有限公司董事长;二、冉健的商业合作伙伴:基于公开数据展示,冉健目前有10个商业合作伙伴,包括何季全、谢吉蓉、陈进初等。 财...