任建华,男,汉族,1957年7月生,河南辉县人,1982年8月参加工作,1984年9月加入中国共产党,大学学历,法学学士学位。曾任中央第十三巡视组组长。人物履历 1978.09—1982.08 郑州大学政治系政治专业学习 1982.08—1984.12 河南省洛阳市人民警察学校教师 1984.12—1985.07 河南省洛阳市人民警察学校政治理论教研室...
任建华,男,汉族,1965年5月生,山西宁武人,1983年9月参加工作,1984年10月加入中国共产党,中央党校研究生学历。现任山西省阳泉市人大常委会党组书记、主任。人物履历 1981.09-1983.09忻县地区工业技术学校化工专业学习 1983.09-1985.12宁武县统计局、人事局干事 1985.12-1989.12忻州地委秘书处机要科科员(其间...
任建华个人简介(诺邦股份) 姓 名任建华 (男)他在3家上市公司共担任4个职务 ,他曾担任过的职务3个,点击查看>> 职 务董事长 (董事会) 任职日期2022-11-25 任职终止日- 国籍中国 学历初中 出生日期1956 状 态在职 任职公司杭州诺邦无纺股份有限公司 ...
中央第十三巡视组组长(任建华) - 东方明珠🇨🇳于20240410发布在抖音,已经收获了130.8万个喜欢,来抖音,记录美好生活!
任建华,男,1963年11月生,中共党员,研究生毕业,硕士学位,会计师。曾任五矿总公司中国香港企荣贸易有限公司副总经理,中国香港企荣财务有限公司董事副总经理,五矿总公司企荣贸易有限公司副总经理,五矿总公司财务部副总经理,五矿发展股份有限公司财务总监,五矿发展股份有限公司副总经理,五矿集团财务有限责任公司副董事...
爱企查 > 自然人信息 > 任建华 任 任建华 人物简介: 任建华,曾任五矿发展股份有限公司财务总监、财务本部总监、风控本部总监、党委委员兼黑色流通业务中心财务总监、五矿发展股份有限公司副总经理,五矿集团财务有限责任公司副董事长;现任公司第八届董事会董事,中国五矿集团有限公司专职董监事,五矿有色金属股份有限公司...
国籍中国 学历硕士 出生日期1963 状 态在职 任职公司五矿资本股份有限公司 公司股票五矿资本(600390.SH) 更新时间2024/9/3 22:53:18 个人简介任建华先生:1963年11月出生,汉族,中共党员,中国国籍,会计师,硕士...详细>> 其他董事会职务成员杜维吾(董事)赵立功(董事)朱可炳(董事长)朱可炳(董事)赵晓红(董事)王彦超(...
任建华,男,汉族,1971年12月出生,中共党员,大学学历,工程师。现任康力电梯股份有限公司轨道交通管理部工程总监。2021年4月,被授予江苏省劳动模范荣誉称号。人物经历 现任康力电梯股份有限公司轨道交通管理部工程总监。主要贡献 该同志于2001年8月进入康力公司,在这十几年间,从最初的工地安装调试,到后来的出国...
任建华 任建华,男,1963年11月出生,硕士研究生,会计师,毕业于中国人民大学工业企业管理专业。曾任本公司财务总监兼财务部总经理。现任五矿发展(600058)副总经理(2012.4.24-)、财务部总经理(2001.8.16-)、财务总监(2005.12.5-)。 词条标签 上市公司总经理财务总监会计师 ...