于文武先生,冰语副总裁、艺人总监。于文武先生的微博主页、个人资料、相册,冰语娱乐。新浪微博,随时随地分享身边的新鲜事儿。
一、于文武担任职务:于文武目前担任安徽省潍汶企业管理有限公司、山东杞都旅游开发有限公司等3家企业法定代表人,同时在5家企业担任高管,包括担任安徽省潍汶企业管理有限公司财务负责人,执行董事兼总经理,山东杞都旅游开发有限公司执行董事兼总经理;二、于文武投资情况:于文武目前是3家企业直接控股股东,包括潍坊清风阁新能...
于文武 1,000万(元) 2016-03-29 辽宁省大连市 开业 2 洋溢四方 大连洋溢四方商贸有限公司 法定代表人 股东 执行董事兼总经理 于文武 400万(元) 2018-09-26 辽宁省大连市 注销 3 洋溢运输 大连洋溢运输有限公司 法定代表人 股东 执行董事,经理 于文武 180万(元) 2021-04-26 辽宁省大连市 注销...
于文武目前担任甘肃禾硕农牧有限责任公司法定代表人,同时担任甘肃环域建筑工程有限责任公司,甘肃禾硕农牧有限责任公司执行董事兼总经理;二、于文武投资情况:于文武目前是甘肃禾硕农牧有限责任公司直接控股股东,持股比例为60%,是甘肃环域建筑工程有限责任公司直接控股股东,持股比例为60%;目前于文武投资甘肃禾硕农牧有限...
于文武目前担任杭州思正连庄影视文化传媒有限公司、北京壹照影视文化传媒有限公司等3家企业法定代表人,同时在5家企业担任高管,包括担任杭州新青年歌舞团股份有限公司董事,杭州新舞台信息技术有限公司监事;二、于文武投资情况:于文武目前是北京壹照影视文化传媒有限公司直接控股股东,持股比例为51%;于文武间接持股企业8家,...
于文武目前担任深圳市百德顺新能源投资有限公司、上海万派电源技术有限公司等4家企业法定代表人,同时在10家企业担任高管,包括担任贵州比克新能源产业投资发展有限公司监事,贵州比克新能源汽车有限公司监事;二、于文武投资情况:于文武目前是上海万派电源技术有限公司直接控股股东,持股比例为90%;目前于文武是4家企业最终...
出生日期1984 状 态在职 任职公司杭州新青年歌舞团股份有限公司 公司股票新青年(833535.OC) 更新时间2024/9/4 10:27:30 个人简介于文武先生:1984年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1998年6月...详细>> 其他董事会职务成员曾凡思(董事)赵琦琦(董事)张钎(董事长)张钎(董事)李胜(董事) 前瞻产业...
于文武医生简介 于文武,男,副主任医师,心血管病一科副主任。在职研究生学历,一直从事心血管疾病的防治工作。专业擅长冠心病、高血压病、糖尿病、心律失常、顽固性心力衰竭以及各种心肌病、各种类型心绞痛、急性心肌梗死等疾病的治疗。有丰富的临床经验。先后开展了急性心肌梗死的溶栓治疗。急性冠脉综合征的介入治疗,以及...
于文武目前担任凤城市文武煤矿有限公司、凤城市爱阳夹皮沟家庭农场有限公司法定代表人,同时担任凤城市文武煤矿有限公司执行董事兼总经理,凤城市爱阳夹皮沟家庭农场有限公司执行董事兼经理;二、于文武投资情况:于文武目前是凤城市爱阳夹皮沟家庭农场有限公司直接控股股东,持股比例为100%,是凤城市文武煤矿有限公司直接控股股东...