高等教育出版社原社长 履历 1983年5月至2001年6月在高等教育出版社工作,历任副社长、常务副社长兼副总编辑、社长兼总编辑、社长。业绩 于国华重视出版物对科学理论知识的更新和国家技术标准的执行和采用,在高教社实施全员、全程、全面质量管理,竭力保护、维护和提升高教社教材的市场品牌,使高教社出版的教材一直以...
于国华,吉林省四平市人,中共党员,研究生学历。先后在中国人民解放军和武警部队服役,上校军衔部队长转业,现任四平市公安局党委副书记(正局)。上世纪七十年代开始文学创作,在文本上逐渐形成自己的特色,既承袭传统,又刻意求新,在诗意和现实场景的互动中保持了生活的原汁原味,继而营造出一种鲜活的诗歌氛围,呈现...
于国华:出生山东济南1948年3月8日,现居北京。于国华自幼喜爱书法绘画,出身书香门第,2022年作品入编《百年百家》同时授予德艺双馨书画百家荣誉称号,2006年先后十次参加中国美协主办的全国性美术作品展,四次获得优秀作品奖。五次出版个人画集。十一届亚运会,08年奥运会亦有作品展出并收藏。作品还多次在中国美术馆展出。
简介:于国华,男,主任医师,科主任。潍坊名医,硕士研究生导师,潍坊市医学会化疗专业委员会主任委员,潍坊市中西医结合学会肿瘤专业委员会主任委员,山东省抗癌协会化疗专业委...更多 图文视话服务包 10.0 问诊量919 图文问诊 ¥25 通过文字、图片、语音进行问诊 ...
于国华 550万(元) 2002-05-27 广东省深圳市龙岗区 开业 2 极电电子 深圳市极电电子商务有限公司 法定代表人 执行董事 于国华 100万(元) 2014-09-03 广东省深圳市福田区 注销 所有任职企业 3 序号 企业名称 职务 注册资本 成立时间 地区 状态 1 深圳市欧迪科电子有限公司 法定代表人 股东 执行董事,...
2017.04--2021.06双鸭山市人大常委会副主任 任免信息 2017年1月10日,双鸭山市第十六届人民代表大会第一次会议,于国华当选为双鸭山市人大常委会副主任。2021年6月8日,双鸭山市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过,因工作岗位变动,于国华请求辞去双鸭山市第十六届人民代表大会常务委员会副主任职务。
于国华发布时间:2020-12-21 文章出处:呼吸与危重症医学科二部副主任,副主任医师,主要研究方向为肺血管疾病的诊治。参加国家十三五肺血栓栓塞症诊疗规范及应用方案的精准化研究。全国肺栓塞和深静脉血栓形成防治能力建设项目评审专家,中国基层呼吸疾病联盟青年精英团成员,山东省科普专家人才库卫生健康类专家,山东省医学会...
于国华目前是唐山曹妃甸天川环保科技有限公司直接控股股东,持股比例为67.26%;目前于国华是4家企业最终受益人,包括其在投资唐山曹妃甸天川环保科技有限公司最终收益股份为67.26%,投资唐山曹妃甸天川环保科技有限公司沧州渤海新区分公司最终收益股份为67.26%等;三、于国华的商业合作伙伴:基于公开数据展示,于国华与王若玮、王若琦为...
于国华,男,中共党员,潍坊市人民医院肿瘤内科主任医师,科主任,硕士研究 生导师,教授。学术任职 潍坊市肿瘤学重点实验室负责人,山东省肿瘤临床重点学科及潍坊市肿瘤重点学科带头人。潍坊市抗癌协会理事,潍坊市医学会化疗专业委员会主任委员,潍坊市中西医结合学会肿瘤专业委员会主任委员;山东省医学会肿瘤姑息治疗分会...