近日,保险人事获悉,国家金融监管总局青海局原副局长于冰已调任广西局,出任党委委员、纪委书记。于冰,1973年出生,经济学学士学位,是在银保监管系统经验非常丰富的女干部,此前在青海局工作多年。国家金融监督管理总局广西监管局作为国家金融监督管理总局的派出机构,负责除证券业之外的金融业监管,强化机构监管、行为...
于冰,女,汉族,1973年1月出生,山东苍山人,中共党员,大学学历。现任国家金融监督管理总局广西监管局党委委员、纪委书记。人物履历 2019年3月,任中国银保监会青海监管局党委委员、副局长。2023年7月,任 国家金融监督管理总局青海监管局党委委员、副局长。现任国家金融监督管理总局广西监管局党委委员、纪委书记。
于冰,毕业于清华大学,拥有多年视频和流媒体行业从业经验。现为快手ToB端业务StreamLake负责人、快手高级副总裁、服务端开发通道委员长。人物经历 于冰毕业于清华大学,拥有多年视频和流媒体行业从业经验。曾在Hulu、FreeWheel等公司领导视频技术和基础架构团队,也曾作为合伙人 / CTO参与组建视频技术公司。2016年加入...
于冰 于冰,现任中华人民共和国驻大韩民国大使馆政治处参赞(国会事务)。人物履历 现任中华人民共和国驻大韩民国大使馆政治处参赞(国会事务)。
于冰,东北林业大学马克思主义学院院长,教授、博导,北京大学博士后。人物简介 于冰,主要研究方向为马克思主义发展史。中宣部宣传思想文化青年英才,龙江青年学者,黑龙江省文化名家暨“六个一批”青年理论人才。中国人学学会常务理事,马克思主义哲学史学会理事。任黑龙江省委宣讲团成员,哈尔滨市委宣讲团成员,黑龙江省教育厅...
于冰,现任辽宁省数据局(省营商环境建设局)党组成员、副局长。人物履历 现任辽宁省数据局(省营商环境建设局)党组成员、副局长。工作分工 负责政策法规、运行保障、全省智慧城市和智慧治理规划建设、政府数字化转型、数字产业化和产业数字化、分管处室的党建和党风廉政建设领域,分管政策法规处、政务服务中心运行保障...
2018 - 于冰 - 《知识文库》 - 被引量: 0 收藏相关文章 轨道误差对InSAR相位影响的BP神经网络去除法 2018 - 师悦龄,刘国祥,汤伟尧,... - 《测绘科学》 - 被引量: 0 收藏相关文章 Sentinel-1A TS-DInSAR京津冀地区沉降监测与分析 2018 - 李广宇,张瑞,刘国祥,... - 《遥感学报》 - 被引量: 1 收...
沈阳数实融合健康科技创始人于冰:建议关注筛查、预防保健等心理疾病前期工作|两会声音 本报(chinatimes.net.cn)记者于娜 北京报道 3月1日,由华夏时报社主办的2024全国两会·华夏大健康主题座谈会在北京隆重举行,本次专题活动以“守正·创新”为主题,来自医药医疗大健康领域主管单位领导、行业资深专家学者、医疗大...
于冰,男,1970年4月出生,吉林长春人,1987年1月入伍,1989年12月加入中国共产党,西安政治学院本科学历,武警大校警衔。原四川省公安边防总队政治委员。个人履历 曾任海南边防总队政治部主任。2014年初被公安部边防局政治部聘任为公安边防部队政治工作特约研究员。原四川省公安边防总队政治委员。任免信息 2019年1月1...