于伟,女,汉族,1964年9月生,安徽临泉人,1985年7月参加工作,无党派,中央党校大学学历。现任安徽省阜阳市政协 副主席。人物履历 曾任安徽省阜阳市政协港澳台侨和外事委员会主任。2022年1月,任阜阳市政协副主席。担任职务 政协第十三届安徽省委员会委员 职务任免 2022年1月25日,阜阳市政协六届一次会议举行第...
于伟 于伟,现任河南省豫地科技集团有限公司总经理、副董事长。人物履历 曾任河南省地质局副局长。2024年3月,任河南省豫地科技集团有限公司总经理、副董事长。职务任免 2024年3月,河南省人民政府决定:免去于伟河南省地质局副局长职务,任命于伟为河南省豫地科技集团有限公司总经理、副董事长。
于伟,男,汉族,1955年10月生,河北黄骅人,1981年6月加入中国共产党,1974年8月参加工作,四川农学院(现四川农业大学)农学专业毕业,大学学历,农学学士学位,副教授。曾任四川省成都市人大常委会主任。人物履历 1974.08—1978.02四川省雅安县草坝公社下乡知青 1978.02—1982.01四川农学院农学专业学习,获农学...
据江城清风28日消息: 吉林市司法局原党组书记、局长、二级巡视员于伟涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。于伟简历:于伟,男,汉族,1962年1月生,吉林舒兰人,1983年8月参加工作,1989年5月加入中国共产党,大学学历。1998年7月,任舒兰市公安局党委书记、副局长;1999年3月,任舒兰市公安局局长;...
50% 于伟 1,000万(元) 2018-03-22 江苏省徐州市丰县 注销担任高管 6 序号 企业名称 职务 法定代表人 注册资本 成立时间 地区 状态 1 尤尼斯普 北京尤尼斯普科技有限公司 法定代表人 股东 执行董事 经理 于伟 1,000万(元) 2014-09-28 北京市房山区 开业 2 青杏科技 北京青杏科技有限公司 法定...
于伟,男,汉族,1971年9月出生,大学本科学历,高级经济师,中国共产党党员。曾任沧州大化集团有限责任公司总经理助理、沧州大化集团有限责任公司办公室主任、沧州大化集团有限责任公司党委办公室主任兼沧州大化集团有限责任公司办公室组织部党支部书记。现任沧州大化集团有限责任公司党委委员、纪委书记兼武装部部长。一、于伟...
关于于伟同志拟任职的公示 根据《党政领导干部选拔任用工作条例》和有关规定,现将拟任职干部情况公示如下,请予监督:于伟,1969年4月生,大学,理学学士,中共党员,现任省地质局副局长、党组成员,拟任省管重要骨干企业正职。公示期限:2024年2月5日至2024年2月9日 监督电话:0371-12380 中共河南省委组织部 2024...
于伟 于伟,男,中国国籍,毕业于美国马里兰大学。个人经历 于伟,男,微软亚太研发集团原员工,博士毕业于美国马里兰大学电子和计算机工程系,博士期间主要研究方向包括模式识别,信号处理,网络安全,博弈论。
于伟 于伟,女,现任大连话剧团有限公司艺术总监、一级演员。人物经历 现任大连话剧团有限公司艺术总监、一级演员。大连市文联第九届主席团副主席。所获荣誉 2021年11月18日,被授予“全国文化和旅游系统劳动模范”称号。