2019年2月,任中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员。 2020年5月,任中国远洋海运集团有限公司董事、党组副书记。 2022年6月,任中国旅游集团有限公司[香港中旅(集团)有限公司]董事、总经理。 2024年6月,任中国旅游集团有限公司[香港中旅(集团)有限公司]董事长。 分析来看这家旅游央企董事长 其实也并非旅游业内...
中央决定:王海民任香港中旅(集团)有限公司董事长 中国旅游集团网站消息,6月14日上午,香港中旅(集团)有限公司召开中层以上管理人员大会。中央组织部有关负责同志宣布了中央关于香港中旅(集团)有限公司董事长任职的决定:王海民同志任香港中旅(集团)有限公司董事长,免去其香港中旅(集团)有限公司总经理职务。相关职务任免,按...
杨万明会长和中旅集团董事长陈寅代表双方签署协议书。7月3日,深交所债券项目信息平台显示由中国旅游集团有限公司发行的“中信证券-港中旅大厦资产支持专项计划”项目状态更新为“已受理”。7月8日,深交所债券项目信息平台显示“中信证券-港中旅大厦资产支持专项计划”项目状态更新为“已反馈”。8月5日,上交所公司债券...
董事长 陈寅 陈寅,男,汉族,1962年9月生,江苏南京人,1986年5月加入中国共产党,1984年8月参加工作,大学,工商管理硕士,高级工程师。现任中国旅游集团有限公司[香港中旅(集团)有限公司]董事长。 党委副书记、董事、总经理 王海民 王海民,男,汉族,1972年7月15日出生,籍贯辽...
简介:王海民,香港中旅(集团)有限公司董事长,中国旅游集团总经理。 财产线索 线索865预估价值 商业履历 连带风险的企业0 关系图谱 投资、任职的公司与他相关的企业 2024-08-28 法定代表人变更:担任中国旅游集团有限公司的法定代表人2024-03-25 中国旅游集团与江西省人民政府签署战略合作协议2024-01-22 中国旅游集团旗...
张学武中国旅游集团公司党委书记、董事长,中欧国际工商学院工商管理硕士,第十一届、十二届全国政协委员。曾任中国五矿贸易有限公司总经理,中国五金矿产进出口总公司总经理助理,中国五金矿产进出口总公司副总裁,香港中旅(集团)有限公司副董事长、总经理,香港中旅(集团)有限公司董事长,现任中国旅游集团公司党委书记、董事长。
一、王海民担任职务:王海民目前担任中国旅游集团有限公司法定代表人,同时担任中国旅游集团有限公司董事长;二、王海民的商业合作伙伴:基于公开数据展示,王海民目前有10个商业合作伙伴,包括刘德福、车尚轮、冯卫红等。 财产线索 线索数量 老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联公司 商业关系图 一图看清...
7月29日,张海波会见中国旅游集团投资运营有限公司、香港中旅国际投资有限公司董事长蒋洪一行。市领导刘广华、杨丽会见时在座。张海波说,当前,威海正依托“千里海岸线,一幅山水画”,将蓝天、阳光、海水、沙滩、天鹅的“5S”高颜值和红色旅游资源串珠成链,加快推动康养旅游、休闲度假等产业发展,向全域旅游方向稳步迈进...
陈寅,男,汉族,1962年9月生,江苏南京人,1986年5月加入中国共产党,1984年8月参加工作,大学,工商管理硕士,高级工程师。曾任中国旅游集团有限公司[香港中旅(集团)有限公司]董事长 。人物履历 1980.09-1984.08,同济大学建筑工程分校工民建专业学习,获工学学士学位;1984.08-1985.02,上海市自来水公司技术员...