黄健文 黄健文,现任东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局局长。人物履历 现任东莞市城市管理和综合执法局塘厦 分局局长 职务任免 2024年4月,东莞市城市管理和综合执法局发布近期任命:黄健文任东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局局长,试用1年
黄健文,工学博士,毕业于华南理工大学建筑设计及其理论专业,在读期间师从孙一民教授,曾参与广州、徐州、佛山、揭阳、承德等国内城市不同类型的城市设计、旧城更新项目,并在《建筑学报》、《规划师》、《华中建筑》等期刊发表论文多篇。近年来主持国家自然科学基金青年科学基金项目课题“岭南地区旧城更新中社区街市建筑...
黄健文,1961年11月生,广东省农业科学院水稻研究所党总支书记,副所长,研究员,广东省金稻种业有限公司总经理。长期从事杂交水稻种子的生产经营与推广工作。通过以杂交水稻种子的生产经营为载体,大力推广杂交水稻优良新品种(组合),使科技成果迅速转化为生产力,有效地促进了农业增产和农民增收。广东省金稻种业有限公司...
黄健文,岭南文化传播者,文化活动策划人。 于2008年创立国内首个本土文化宣传网站:广州本土网创始人之一。 一直致力于广州文化的保育传播与可持续发展, 先后策划多项广州本土文化演出、交流以及公益慈善活动。黄健文 ,于2008年加入广州本土网。岭南文化传播者,知名活动及跨媒介策划人。策划的活动有:2009年04月 ...
黄健文现任罗定市人民医院外科党支部书记和普胸、甲状腺乳腺外科副主任,先后荣获广东医科大学“优秀带教老师”“南粤好医生”等荣誉称号。 2023年6月11日下午,黄健文接诊了一位智力、听力和语言障碍患者许先生,经检查,其左侧甲状腺III°肿大,气管明显受压移位、变窄,相当于在自己的颈项上挂...
黄健文 黄健文,现任深圳市安乐十三股份合作公司集体资产管理委员会委员。人物履历 2023年9月,任深圳市安乐十三股份合作公司集体资产管理委员会 委员;职务任免 2023年9月,经深圳市宝安区新安街道党工委研究决定:黄健文同志任深圳市安乐十三股份合作公司集体资产管理委员会委员;
黄健文目前担任广西贵港市景泰交通发展有限公司、贵港市景泰惠民小额贷款有限公司等5家企业法定代表人,同时在6家企业担任高管,包括担任广西贵港市景泰交通发展有限公司执行董事,经理,贵港市景泰惠民小额贷款有限公司董事长;二、黄健文投资情况:黄健文目前是5家企业直接控股股东,包括广西贵港市景泰交通发展有限公司、控股比例达...
黄健文 1,300万(元) 2004-11-03 云南省昆明市官渡区 开业 2 昆明红晟软件技术有限公司 法定代表人 股东 执行董事 黄健文 200万(元) 2004-08-05 云南省昆明市五华区 开业 3 红焱信息 云南红焱信息技术有限公司 法定代表人 股东 黄健文 100万(元) 2015-04-24 云南省昆明市官渡区 开业 4 思睿哲...
姓名 黄健文 (男) 职务 董事(董事会) 任职日期 2023-10-30 任职终止日 - 国籍 中国 学历 大学学历 出生日期 1998 状态 在职 任职公司 武汉威和光电股份有限公司 公司股票 威和光电(831515.OC) 更新时间 2024/9/4 10:34:58 个人简介 黄健文,男,1998年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。2.....