陈良友,男,汉族,1964年10月出生,河南省永城市人, 1982年9月参加工作,1988年5月加入中国共产党,研究生、工学硕士。现任孝感市委常委、湖北省孝感军分区司令员、党委副书记。 基本信息 中文名 陈良友 国籍 中国 民族 汉族 出生地 河南省永城市 出生日期 ...
陈良友目前担任铜陵金兴化学清洗防腐有限公司、铜陵金旺餐饮管理服务有限责任公司等3家企业法定代表人,同时在6家企业担任高管,包括担任芜湖市易晖金属有限公司执行董事,铜陵金兴化学清洗防腐有限公司执行董事兼总经理;二、陈良友投资情况:陈良友目前是3家企业直接控股股东,包括铜陵金旺餐饮管理服务有限责任公司、控股比例...
陈良友目前担任安徽顺康交通工程有限公司、桐城市顺康工程劳务有限公司等3家企业法定代表人,同时在4家企业担任高管,包括担任安徽顺康交通工程有限公司执行董事兼总经理,桐城市顺康工程劳务有限公司执行董事兼总经理;二、陈良友投资情况:陈良友目前是上海仁者实业有限公司直接控股股东,持股比例为100%,是桐城市良友建设...
陈良友目前担任江西宝鼎实业有限公司、萍乡宝鼎置业有限公司等4家企业法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任江西宝鼎实业有限公司执行董事,萍乡宝鼎置业有限公司总经理、董事长;二、陈良友投资情况:陈良友目前是3家企业直接控股股东,包括江西宝鼎实业有限公司、控股比例达95%,萍乡宝鼎置业有限公司、控股比例达51%等;...
一、陈良友担任职务:陈良友目前担任湖州民泰资产管理有限公司、永丰县丰盛投资中心(有限合伙)法定代表人,同时担任湖州民泰资产管理有限公司执行董事兼总经理;二、陈良友投资情况:陈良友目前是永丰县丰盛投资中心(有限合伙)直接控股股东,持股比例为60%,是湖州民泰资产管理有限公司直接控股股东,持股比例为55%;目前陈良友投资...
陈良友目前担任浙江浙良茶业有限公司、玉环九星金属制品有限公司等5家企业法定代表人,同时在5家企业担任高管,包括担任浙江浙良茶业有限公司执行董事,经理,玉环九星金属制品有限公司执行董事,经理;二、陈良友投资情况:陈良友目前是6家企业直接控股股东,包括玉环九星金属制品有限公司、控股比例达100%,浙江浙良茶业有限公司...
30% 陈良友 1,000万(元) 2016-09-27 广东省惠州市惠城区 注销担任高管 4 序号 企业名称 职务 法定代表人 注册资本 成立时间 地区 状态 1 山东盟仕乐信息科技有限公司 法定代表人 执行董事兼总经理 陈良友 2,000万(元) 2016-08-29 山东省济宁市嘉祥县 注销 2 盟仕乐 北京盟仕乐人工智能科技有限...
陈良友目前担任上海汇也实业有限公司、上海汇也机械科技有限公司等5家企业法定代表人,同时在8家企业担任高管,包括担任上海汇也实业有限公司执行董事,上海汇也机械科技有限公司执行董事;二、陈良友投资情况:陈良友目前是10家企业直接控股股东,包括上海汇也机械科技有限公司、控股比例达100%,上海汇也实业有限公司、控股...
陈良友 1,000万(元) 2012-10-12 山西省太原市小店区 开业 2 成顺食品 东莞市成顺食品有限公司 法定代表人 股东 执行董事,经理,法定代表人 陈良友 500万(元) 2012-10-25 广东省东莞市 注销 3 成顺食品 深圳成顺食品有限公司 法定代表人 股东 执行董事 总经理 陈良友 200万(元) 2014-04-08...