陈力平目前担任广东鑫业智能实业投资有限公司、深圳市鑫业智能卡有限公司等3家企业法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任广东鑫业智能实业投资有限公司执行董事,经理,深圳市鑫业智能卡有限公司执行董事,总经理;二、陈力平投资情况:陈力平目前是3家企业直接控股股东,包括深圳市鑫业智能卡有限公司、控股比例达51%,广东...
人物简介: 一、陈力平担任职务:陈力平目前担任陕西省人力资源服务行业协会法定代表人;二、陈力平投资情况:目前陈力平投资陕西省人力资源服务行业协会最终收益股份为0%;财产线索 线索数量 老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联公司 商业关系图 一图看清商业版图 ...
陈力平 陈力平,曾任福建省泉州市人大常委会法制工作委员会主任。人物履历 2015年8月至2016年11月,福建省泉州市人大常委会法制工作委员会主任。任免信息 2016年11月29日,福建省泉州市第十五届人民代表大会常务委员会第三十七次会议通过,免去陈力平的泉州市人大常委会法制工作委员会主任职务。
陈力平,于2016年4月任成都市安监局机关党委书记(试用期1年)、党组成员。 任免信息 2016年4月,陈力平同志任成都市安监局机关党委书记(试用期1年)、党组成员。[1] 参考资料 1.成都任免一批干部 李建伟不再担任市公安局副局长. .千龙网汉压. 2016-04-21 ...
按理,建行国际部副总经理与上海银行副行长平级,不知为何,陈力平却从建行建行国际部副总经理跳槽去担任上海银行北京分行行长,按照业内通常的衡量标准,似乎级别比以前低了。而且,陈力平在上海银行待的时间挺长,始终没有提拔,而他后来又跳槽了。2021年7月,网联清算有限公司进行第二次社会化公开选聘高管副职。在9...
陈力平目前担任广东北斗航天卫星科技有限公司、北京艾申特商务咨询有限责任公司第二乳品专营店等3家企业法定代表人,同时在10家企业担任高管,包括担任北斗航天能源科技(北京)有限公司监事,广东北斗航天卫星科技有限公司董事长;二、陈力平投资情况:目前陈力平投资广东北斗航天卫星科技有限公司最终收益股份为0%;...
人物简介: 一、陈力平担任职务:担任中国石油化工集团北海石化有限责任公司监事;二、陈力平的商业合作伙伴:基于公开数据展示,陈力平与李继炳为商业合作伙伴。 财产线索 线索数量 老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联公司 商业关系图 一图看清商业版图 合作伙伴 了解老板合作关系 ...
陈力平 出生日期 1954 职业 医师 毕业院校 苏州医学院 折叠编辑本段个人简介 陈力平1954年3月出生,主任医师气担于个专左项甚段率容。1980年毕业于苏州医学稳院医疗系,199丰模0年在上海肿瘤医院进修肿瘤外科。从事临床外科工作27年,现任无锡市第二人民医院普外科副主任。擅长普外科、肝胆外科疾病的诊治。开展胰、十...
2013 - 陈力平,冯亚琴,包卫英 - 《实用中西医结合临床》 - 被引量: 2 收藏相关文章 经皮钳夹法腰椎间盘摘除术加中药内服治疗腰椎间盘突出症 2013 - 陈力平,冯亚琴,包卫英 - 《实用中西医结合临床》 - 被引量: 0 收藏相关文章 射频靶点热凝消融结合中药治疗腰椎间盘突出症54例 2011 - 陈力平,冯亚琴,包卫英...