2023年10月7日下午,中央组织部有关负责同志出席科学技术部领导干部会议,宣布中央决定:阴和俊同志任科学技术部党组书记,免去王志刚同志的科学技术部党组书记职务。阴和俊此前任中国科学院副院长、党组副书记(正部长级)。据中国科学院官网介绍,阴和俊,男,汉族,1963年1月生,山西古交人。研究生学历,工学博士,研...
中央任命!211校友,任科技部部长!据新华社消息,根据中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第六次会议于2023年10月24日的决定:任命阴和俊为科学技术部部长。值得一提的是,不久前(10月7日),中央决定:阴和俊同志任科学技术部党组书记。阴和俊简历 阴和俊出生于1963年1月,山西古交人。研究生学历,...
阴和俊简历 阴和俊,男,汉族,1963年1月生,山西古交人,1983年6月入党,1983年9月参加工作,研究生毕业(中国科学院电磁场与微波技术专业),工学博士,研究员。曾任中国科学院电子学研究所第三研究室副主任、所长助理、常务副所长(主持工作)、所长,中国科学院高技术研究与发展局局长,中国科学院副院长、党组成员...
此前,中科院院长白春礼兼任党组书记,侯建国为中科院党组副书记、副院长(正部长级),阴和俊为天津市委副书记。阴和俊简历 阴和俊,男,汉族,1963年1月生,山西古交人。研究生学历,工学博士,研究员,博士生导师。1979年9月至1983年9月在太原工学院学习,毕业后在太原工学院、太原工业大学工作;1986年9月至1989年...
中国经济网北京3月30日综合报道 据《北京日报》消息,近日,中共中央批准:阴和俊同志任中共北京市委委员、常委;潘良时同志不再担任中共北京市委常委、委员职务。 据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,阴和俊,1963年1月生,曾任中国科学院副院长,2015年12月任科技部副部长。
阴和俊简历 阴和俊,男,汉族,1963年1月生,山西古交人。研究生学历,工学博士,研究员,博士生导师。1979年9月至1983年9月在太原工学院学习,毕业后在太原工学院、太原工业大学工作;1986年9月至1989年1月在西安电子科技大学攻读硕士研究生,毕业后在太原工业大学工作;1992年9月至1995年3月在中国科学院电子学所...
阴和俊任北京市委常委 许昆林任上海副市长(图/简历) 2017年03月31日 10:49 参与互动 阴和俊任北京市委常委 许昆林任上海副市长(图/简历)【编辑:叶攀】 回到首页 >精选: 阅读推荐 ·不舍旅澳大熊猫回国!澳大利亚将租期延长5年 ·历时3年跨越33国 荷兰男子完成电动车环球之旅 ·佛罗里达州国家捕获巨蟒 长度超5...
官方简历显示,阴和俊,男,汉族,1963年1月生,山西古交人。研究生学历,工学博士,研究员,博士生导师。1979年9月,阴和俊进入太原工学院学习,毕业后在太原工学院、太原工业大学工作。后先后在西安电子科技大学攻读硕士研究生、中国科学院电子学研究所攻读博士研究生,毕业后在中国科学院电子学研究所工作,历任第三...
官方简历显示,阴和俊,男,汉族,1963年1月生,山西古交人。研究生学历,工学博士,研究员,博士生导师。1979年9月,阴和俊进入太原工学院学习,毕业后在太原工学院、太原工业大学工作。后先后在西安电子科技大学攻读硕士研究生、中国科学院电子学研究所攻读博士研究生,毕业后在中国科学院电子学研究所工作,历任第三...
阴和俊同志简历 阴和俊,男,汉族,1963年1月生,山西古交人,1983年6月加入中共,1983年9月参加工作,研究生毕业(中国科学院电子学研究所电磁场与微波技术专业),工学博士,研究员。 曾任中国科学院电子学研究所第三研究室副主任、所长助理、常务副所长(主持工作)、所长,中国科学院高技术研究与发展局局长,中国科学院副院...