陈斌,男,1991年11月出生,汉族,本科学历,中共党员,现任江西省九江市彭泽县龙城镇党委委员、常务副镇长。人物履历 江西省九江市彭泽县龙城镇党委委员、常务副镇长。工作分工 分管统战和民族宗教、发改、工业、统计、安全生产、应急管理、地质灾害、生态环境、争资争项、通信、供电、烟草、金融、保险等工作,蹲点茅店...
万新红,现任南昌市青山湖区京东镇党委委员、常务副镇长。人物经历 江西省南昌市青山湖区京东镇人民政府常务副镇长。工作分工 协助镇长处理日常工作;分管经济运行、财税财务、镇村资产管理、发展改革、行政审批、工业、商贸、物价、统计、招商引资、人力资源和社会保障、安全生产、应急处置等工作。分管财政所、经发办、...
玉环县芦浦镇党委委员(招商、统战)。现任玉环市干江镇党委委员、常务副镇长。工作分工 负责工业、第三产业、市场监管、现代服务业、环保、消防、安全、社保、统计、科技、人才等工作。分管发展服务办公室(工办)、应急消防管理站、统计中心、劳动保障和社会救助事务所。联系经济建设服务中心、玉环农商银行干江支行、...
杨树宝 杨树宝,男,1970年10月出生,中共党员,大专学历,现任贵溪市塘湾镇党委委员、常务副镇长、三级主任科员,拟提名为乡镇人大正职人选;
张静中,男,汉族,1983年3月出生,本科学历,中共党员,现任江西省彭泽县芙蓉墩镇党委委员、常务副镇长。人物履历 江西省彭泽县芙蓉墩镇党委委员、常务副镇长。工作分工 主管社会事务办公室。分管应急管理(安全生产)、统计、气象灾害防御、防震减灾、消防、市场监管、交通、自来水、电信、联通、移动、西环有限、供电等...
沈宇,男,汉族,1986年12月生,中共党员。现任江西省九江市都昌县大港镇党委委员、常务副镇长。人物履历 历任江西省九江市都昌县阳峰乡党委委员、纪委书记,都昌县大港镇党委委员、常务副镇长。工作分工 主管应急管理、安全生产、国土规划、农民建房管理(含危房改造)、集镇管理、城乡环境综合整治(创卫)、综合执法、...
黄炜 黄炜,男,1988年8月生,大学本科学历。现任江西省九江市都昌县南峰镇党委委员、常务副镇长。人物履历 2021年06月,江西省九江市都昌县多宝乡党委委员、纪委书记。
镇党委专职副书记:这是镇里所有副科级干部当中,职权最大,排名最靠前的副职,也是最有机会接任镇长的副科级干部。镇党委委员、副镇长:相当于常务副镇长,不过没有向常务副县长、常务副市长那样称呼。其他镇党委委员:进入镇党委领导班子的还有镇纪委书记、组织委员、宣传委员、人民武装部部长等,他们的排名以其晋升...
刘磊,男,汉族,1988年11月生,研究生学历,中共党员。现任江西省九江市都昌县周溪镇党委委员、常务副镇长。人物履历 2023年09月,江西省九江市都昌县周溪镇党委委员、常务副镇长。工作分工 分管村级财务(含村集体股份制经济合作社)、人力资源和社会保障(含就业、医保)、应急管理、农业农村、畜牧水产、住房保障、...