罗文辉,现任河北省邯郸市彭城镇党委委员、人大主席 工作分工 主抓信访稳定、综合治理、农村财务监督、工农关系、人员编制、人大全面工作,负责社区管理及红色物业等工作,协助党委书记抓好党建工作。主管科室:党政办、工会、信访办、综治办、经管站、人大办、社区办。对上联系单位:区两办、区政法委、区信访局、区人社...
吴书涛,现任巩义市竹林镇党委委员、人大主席。工作分工 主管人大、工业、环保、招商、安全、税源、统计及经济运行、目标管理、科技、技术监督、保险、社会诚信、优化营商环境、文化旅游、三产,负责工业园区建设等工作。镇“工业强镇”工作领导小组、镇“旅游兴镇”工作领导小组组长,联系环保中队、安监中队、工商所、...
张建宏,男,汉族,1982年4月出生,武都城关人,本科学历,中共党员。现任甘肃省陇南市武都区安化镇党委委员、人大主 席 。人物履历 2006.12-2012.12 在武都区汉林镇人民政府工作;2013.01-2016.04 在武都区汉林镇任司法所长;2016.05-2020.09 在武都区坪垭藏族乡任副乡长;2020.10-2021.06 在武都区...
刘俊鹏 刘俊鹏,河南省洛阳市孟津区城关镇党委委员、人大主席。工作分工 主持镇人大全面工作,负责平安建设、社会管理创新及信访稳定;分管社会治安综合治理中心;协调法庭、司法所。
常继锋 常继锋,现任巩义市河洛镇党委委员、人大主席。工作分工 负责人大常委会、新型城镇化建设、道路交通、国土资源、建筑安全、地质灾害防治、综合执法工作。分管:规划建设管理办公室、综合执法办公室;工商所、电管所、环境监察中队、安监中队。
李宗秀,男,汉族,中共党员。1969年12月出生,籍贯北京市,1991年3月参加工作,中央党校大学学历。 现任北京市通州区台湖镇党委委员、人大主席。人物履历 历任柴厂屯乡副乡长、党委书记,永乐店乡副场长、副乡长,永乐店镇副镇长,北京市通州区民政局副局长,北京市通州区民政局党委副书记,区委社会工委副书记、...
李若玮 李若玮,现任汉中市洋县 华阳镇党委委员、人大主席。工作分工 主持镇人大主席团工作,负责分管乡村振兴、卫生健康(疫情防控)、医疗保障、苏陕协作、金融、供销、电商等部门工作,联系县政协及扶贫开发公司、人保公司、各银行及金融机构,完成领导 交办的其他工作。
王志杰 王志杰,现任巩义市新中镇党委委员、人大主席 工作分工 主持人大主席团工作,负责工业、安全生产、非煤矿山、招商引资、科技、环保、信息化、三产工作,分管区域发展办公室、安全监督管理办公室,联系环保监察中队、安全生产执法中队、供电所、工商所。
黄 政,河南省洛阳市洛宁县长水镇党委委员、人大主席。工作分工 负责镇人大主席团全面工作,协助卫朝华同志抓好政府日常工作;负责项目建设、督查、审计、财务、机关管理、党务政务公开、中心镇建设、国土、规划、城建、专业园区、易地搬迁、市政物业等工作,对接联系住建局、城投公司、县城市管理局、供电公司、自然资源...