贾延明,汉族,1982年9月出生,山东省陵城区梅镇人,2006年1月参加工作,中共党员,大专学历。现任山东省德州市陵城区统计局党组成员、综合核算股股长。人物履历 2006年1月-2014年2月 陵县统计局科员;2014年2月至今 陵城区统计局党组成员 工作分工 主管综合核算股工作;分管社科、名录库维护工作。 所获荣誉...
贾延明 贾延明,男,1970年7月生,汉族,中共党员,大学学历。现任四平市交通运输局综合规划科科长。人物履历 曾任四平市公路勘测设计院秘书科副科长,四平市公路工程定额站副站长,四平市公路工程质量监督站党支部书记兼站长。任免信息 2016年9月,拟任四平市交通运输局副局长(试用期一年)、党委委员。
贾延明 贾延明,曾任淮安市融资担保集团有限公司董事、副总经理。人物经历 2021年8月12日,淮安市人民政府研究决定,免去贾延明同志淮安市融资担保集团有限公司董事、副总经理职务,保留原职级待遇。
爱企查 > 自然人信息 > 贾延明 贾 贾延明 人物简介: 一、贾延明担任职务:担任廊坊首钢盛业生物质能源有限公司董事;二、贾延明的商业合作伙伴:基于公开数据展示,贾延明目前有6个商业合作伙伴,包括姜玉清、王鹏燃、马婷等。 财产线索 线索数量 老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联公司 商业关系...
贾延明 人物简介: 一、贾延明担任职务:在3家企业担任高管,包括担任淮安市国有联合投资发展集团有限公司董事,淮安市城市资产经营有限公司董事;二、贾延明的商业合作伙伴:基于公开数据展示,贾延明目前有10个商业合作伙伴,包括王伟、张清明、刘从波等。 财产线索 线索数量 老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、...
贾延明 贾延明,男,汉族,1961年5月出生,潞城市人,1985年10月参加工作,1999年6月加入中国共产党,大专学历。现任长治市农业机械发展中心(局)纪检副书记。人物履历 现任市农业机械发展中心(局)纪检副书记。任免信息 拟任市直单位副处级非领导职务。
一、贾延明担任职务:贾延明目前担任北京首钢生态科技有限公司、北京首钢新能源发电有限公司法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任北京首钢生态科技有限公司执行董事,廊坊首钢盛业生物质能源有限公司董事;二、贾延明的商业合作伙伴:基于公开数据展示,贾延明目前有10个商业合作伙伴,包括鲁力、杨继文、张燕红等。 财...
贾延明,这位来自安徽省含山中学的67届校友,拥有丰富的军事生涯。他起步于空军战士,经过一系列职务的历练,逐步晋升为新兵连班长和场务连机械排排长,显示出他的领导才能和专业素养。1975年至1983年,他在航空兵第26师政治部表现出色,先后担任组织科副科长、科长,并在团政治处担任主任和政治委员,积累了...
贾延明认领 贾 开业 经营者:贾延明 统一社会信用代码:92131081MA0F3AMM4W 电话:- 邮箱:- 官网:- 地址:廊坊市霸州市小何庄和平路 简介: 1、基本情况贾延明成立于2020年06月16日,位于廊坊市霸州市小何庄和平路,目前处于开业状态,经营范围包括餐饮业;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)等。