谭晋隆,男,1974年2月出生,大学本科学历、正高级工程师、享受国务院特殊津贴的专家,中共党员。2007年4月担任山西天然气股份有限公司副总经理;2011年5月担任山西煤层气(天然气)集输有限公司董事长;2014年9月担任山西天然气有限公司董事长;2017年4月兼任山西省国能源股份有限公司董事、总经理;2019年12月担任山西省国新...
个人简介谭晋隆:男,大学本科学历,一级建筑师、一级建造师。2007年4月...详细>> 其他董事会职务成员刘军(非独立董事)刘军(董事长)兰旭(非独立董事)贾晨菲(非独立董事)杨建红(独立董事)杨广玉(非独立董事)王瑞(非独立董事)姚其志(独立董事)李端生(独立董事)聂银杉(副董事长)聂银杉(非独立董事)张帆(非独立董事)...
国籍中国 学历本科 出生日期1974 状态- 任职公司山西蓝焰控股股份有限公司 公司股票蓝焰控股(000968.SZ) 更新时间2024/9/3 22:57:01 个人简介谭晋隆,男,1974年2月出生,大学本科学历、正高级工程师、享受国务...详细>> 其他监事会职务成员赵斌(股东监事)董雪峰(股东监事)卢军灵(职工监事)赵淑芳(职工监事) 前瞻...
金融界1月23日消息,蓝焰控股公告称,公司监事会于2024年1月23日收到现任监事会主席谭晋隆先生递交的书面辞职报告,谭晋隆先生因工作变动,申请辞去公司监事会主席及监事职务。谭晋隆先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数,不会影响公司监事会正常运作。辞职生效后,谭晋隆先生将不再担任公司任何职务。截至公告披露...
蓝焰控股:谭晋隆辞去公司监事会主席及监事职务 每经AI快讯,蓝焰控股(SZ 000968,收盘价:6.19元)1月23日晚间发布公告称,山西蓝焰控股股份有限公司监事会于2024年1月23日收到现任监事会主席谭晋隆先生递交的书面辞职报告,谭晋隆先生因工作变动,申请辞去公司监事会主席及监事职务。谭晋隆先生将不再担任公司任何...
谭晋隆,男,建筑学学士,山西国资委高级专家,中级工程师。2007年5月至2011年5月,任山西天然气股份有限公司副总经理;2011年5月至2015年12月,任山西煤层气(天然气)集输有限公司董事、董事长;2014年9月至今,任中共山西天然气有限公司委员会委员;2014年9月至今,任山西天然气有限公司董事、董事长;2014年9月至2017年4...
谭晋隆 人物简介: 谭晋隆, 担任太原市翔隆建筑装饰设计工程有限公司 等法定代表人, 担任嘉兴依道股权投资合伙企业(有限合伙) 等股东, 担任山西蓝焰控股股份有限公司、太原市翔隆建筑装饰设计工程有限公司等高管。 财产线索 线索数量 老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联公司 股权穿透图 挖掘...
谭晋隆(男 本科学历 1974) 谭晋隆,男,1974年2月出生,大学本科学历、正高级工程师、享受国务...详细>> 谭晋隆在上市公司担任的职务记录共7个(开通后显示以下 *** 的内容): 序号姓名职务所在公司状态任职日期任职终止日性别国籍学历出生日期简介 1谭晋隆
谭晋隆:山西煤层气资源约占全国的1/3,是我国煤层气产业的发祥地和生产基地,同时也是生产大省,山西省煤层气年产量占全国的95%以上。煤层气是常规天然气的重要补充,也是能源行业发展空间巨大的新兴产业之一。作为高效洁净能源,开发利用煤层气对于促进煤矿安全、弥补天然气供需缺口、减少碳排放具有重要意义。2016年,...