学历硕士 出生日期1972 状 态在职 任职公司苏州超世科技股份有限公司 公司股票超世科技(430388.OC) 更新时间2024/9/4 10:03:59 个人简介蒋威风;性别:男;出生年月:1972年1月出生;中国国籍,无境外永久居...详细>> 其他董事会职务成员倪健(董事)肖钢(董事)倪健(董事长)余浩墨(董事)胡一明(董事) 前瞻产业...
蒋威风目前担任莱茵达国际融资租赁有限公司、上海步越实业发展集团有限公司等13家企业法定代表人,同时在22家企业担任高管,包括担任苏州超世科技股份有限公司董事,浙江蓝德置业发展有限公司董事;二、蒋威风投资情况:蒋威风目前是21家企业直接控股股东,包括上海中罗实业有限公司、控股比例达99.5%,周口申越商业管理有限公司、控股...
蒋威风,男,1972年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2015年8月至今任上海泛皓投资管理有限公司董事长。2011年1月至今任浙江蓝顿集团有限公司董事长。2009年1月至2011年1月任莱茵达置业股份有限公司副董事长。2005年12月至2009年1月任莱茵达置业股份有限公司常务副总裁。现任苏州苏大明世光学股份有限公司...
一、蒋威风担任职务:担任上海蓝坤投资有限公司监事;二、蒋威风的商业合作伙伴:基于公开数据展示,蒋威风目前有10个商业合作伙伴,包括刘雨衡、葛正良、韩志和等。 老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联公司 股权穿透图 挖掘深层股权结构 商业关系图 一图看清商业版图 合作伙伴 了解老板合作关系 更新...
蒋威风目前担任莱茵达国际融资租赁有限公司、上海步越实业发展集团有限公司等13家企业法定代表人,同时在22家企业担任高管,包括担任苏州超世科技股份有限公司董事,浙江蓝德置业发展有限公司董事;二、蒋威风投资情况:蒋威风目前是21家企业直接控股股东,包括上海中罗实业有限公司、控股比例达99.5%,周口申越商业管理有限公司、控股...
蒋威风,男,1972年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2015年8月至今任上海泛皓投资管理有限公司董事长。2011年1月至今任浙江蓝顿集团有限公司董事长。2009年1月至2011年1月任莱茵达置业股份有限公司副董事长。2005年12月至2009年1月任莱茵达置业股份有限公司常务副总裁。现任苏州苏大明世光学股份有限公司...
蒋威风 人物简介: 蒋威风, 担任莱茵达国际融资租赁有限公司、上海步越实业发展集团有限公司、上海蓝越实业有限公司 等法定代表人, 担任珠海金镒铭股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波磐霖嘉成股权投资合伙企业(有限合伙)、上海合驭资产管理中心(有限合伙) 等股东, 担任苏州苏大明世光学股份有限公司、浙江蓝德置业发展...
简介: 蒋威风;性别:男;出生年月:1972年1月出生;中国国籍,无境外永久居留权;学历:硕士学历,专业:工商管理。 展开查查图谱 关系图谱 股权穿透图关联企业 37 法定代表人 蒋威风 注册资本 5000万元人民币 成立日期 2017-04-26 步越实业 上海步越实业发展集团有限公司 存续 TA是股东(持股99%),同时担任执行董事 法...
简介:蒋威风;性别:男;出生年月:1972年1月出生;中国国籍,无境外永久居留权;学历:硕士学历,专业:工商管理。 财产线索 线索357预估价值 商业履历 连带风险的企业1 股权穿透图 展示股东持股和对外投资情况 关系图谱 投资、任职的公司与他相关的企业 2024-08-20 退出企业:杭州步越商业管理有限公司2024-08-18 退出企业...
1、基本情况蒋威风成立于2010年01月27日,位于永城市顺和东街,目前处于开业状态,经营范围包括百货、预包装食品(按许可证核定的范围经营至2013年01月15日)零售等。2、人员情况蒋威风法定代表人为蒋威风。3、知识产权综合全网数据暂时还未掌握到蒋威风拥有知识产权信息,