2018.04--2021.09,江苏省苏州市委常委,苏州工业园区党工委书记;2021.09--2022.04,江苏省苏州市委副书记,市人民政府副市长、代市长;2022.04--江苏省苏州市委副书记,市人民政府市长;现任江苏省苏州苏州市委副书记、市长、市委科技委主任。担任职务 第十四届全国人大代表,中国共产党江苏省第十四届委员会委员,...
刘乐明,男,1964年11月生,汉族,江苏靖江人,1986年7月参加工作,1991年4月加入中国共产党,硕士研究生学历。现任江苏省苏州市委常委、纪委书记、市监察委员会主任。市委常委、宣传部部长:金洁 金洁,女,汉族,1968年5月生,江苏苏州人,大学学历,硕士学位,1997年9月加入中国共产党,1990年8月参加工作。现任...
2021年05月——江苏省苏州市委常委。现任江苏省苏州市委常委、副市长。分工 负责市政府常务工作,负责发展改革、应急管理、统计、税务、金融、国有资产管理、行政审批、政务服务管理、政务公开、机关事务管理、粮食与物资储备、能源与双碳工作,长三角一体化(示范区建设、虹桥国际商务枢纽北向拓展带建设)、重大项目、...
2021年07月—2021年09月,江苏省苏州市委常委、政法委书记;2021年09月—,江苏省苏州市委副书记、政法委书记。职务任免 2021年7月5日,姑苏区召开全区领导干部会议,宣布免去黄爱军同志姑苏区委书记、苏州国家历史文化名城保护区党工委书记职务。市委决定 :免去黄爱军同志姑苏区委常委、委员,苏州国家历史文化名城...
中共苏州市第十三届委员会举行第一次全会 选出新一届苏州市委常委 许昆林当选市委书记 吴庆文、黄爱军当选市委副书记 刘乐明、金洁、董晟、祁松、顾海东、王飏、唐晓东、沈觅、方文浜、潘国强当选市委常委 苏报讯(记者 赵焱)昨天下午,中国共产党苏州市第十三届委员会举行第一次全体会议。许昆林同志受市第十三次党代会主席...
祁松,男,汉族,1972年10月生,博士研究生,中共党员,现任苏州市委常委、组织部部长。顾海东同志简历 顾海东,男,汉族,1966年9月生,硕士研究生,中共党员,现任苏州市委常委、副市长,市政府党组副书记。王飏同志简历 王飏,男,汉族,1968年1月生,博士研究生,中共党员,现任苏州市委常委、副市长,市政府党组...
唐晓东,男,汉族,1969年3月生,党校研究生,江苏常熟人,中央党校研究生学历,学士学位,1999年4月加入中国共产党,1991年8月参加工作。现任江苏省苏州市委常委,市政府党组成员、副市长。人物履历 1987.09—1991.08,复旦大学国际政治系国际政治专业本科学习 1991.08—1993.11,常熟市进出口贸易总公司办事员 1993...
中共苏州市第十三届委员会举行第一次全会 选出新一届苏州市委常委 许昆林当选市委书记 吴庆文、黄爱军当选市委副书记 刘乐明、金洁、董晟、祁松、顾海东、王飏、唐晓东、沈觅、方文浜、潘国强当选市委常委 苏报讯(记者 赵焱)昨天下午,中国共产党苏州市第十三届委员会举行第一次全体会议。许昆林同志受市第十三次党代会主席...
周伟,男,汉族,1974年7月出生,江苏张家港人,1996年8月参加工作,1993年10月入党,大学学历,硕士学位。现任江苏省苏州市委常委,昆山 市委书记、昆山经济技术开发区党工委书记。人物履历 历任共青团张家港市委书记、市青联主席,南丰镇镇长、党委书记,张家港保税区党工委委员、管委会副主任,张家港市委常委,苏州市...