出生日期1977 状态- 任职公司中信国安信息产业股份有限公司 公司股票中信国安(000839.SZ) 更新时间2024/9/3 23:17:06 个人简介樊智强先生:1977年出生,中共党员,中国国籍,南开大学工商管理硕士...详细>> 其他董事会职务成员张能鲲(独立董事)王旭(独立董事)戴淑芬(独立董事)刘灯(非独立董事)吴建军(非独立董事)王萌(董...
另外,中信国安也经其董事长提名,经董事会提名委员会审查,其董事会同意聘任樊智强先生为新任总经理。 附樊智强简历: 樊智强,1977年出生,南开大学工商管理硕士,中共党员,自2000年至2019年就职于中信银行。 其中,2010年4月至2019年8月历任中信银行北京中关村支行副行长、行长,中信银行北京长安支行行长,中信银行总行营业部...
2019年9月至2021年6月任盛京银行北京分行副行长。2021年6月至2021年7月任中信证券股份有限公司证券金融业务线执行总经理。现任中信国安信息产业股份有限公司总经理。 商业履历 连带风险的企业0 关系图谱 投资、任职的公司与他相关的企业 2023-06-07 退出企业:北京鸿联九五信息产业有限公司2023-02-13 ST国安总经理...
挖贝网7月8日,中信国安(000839)董事会于2021年7月8日收到刘哲提交的书面辞职报告,考虑到公司经营团队建设以及未来发展需要,根据公司总体战略部署安排,刘哲申请辞去公司总经理职务。辞去总经理职务后,刘哲仍将担任公司董事长及董事会专门委员会委员等职务,并继续领导公司发展。为保证公司生产经营的正常开展,经公司...
2019年9月至2021年6月任盛京银行北京分行副行长。2021年6月至2021年7月任中信证券股份有限公司证券金融业务线执行总经理。现任中信国安信息产业股份有限公司总经理。 商业履历 连带风险的企业0 关系图谱 投资、任职的公司与他相关的企业 2023-06-07 退出企业:北京鸿联九五信息产业有限公司2023-02-13 ST国安总经理...
2019年9月至2021年6月任盛京银行北京分行副行长。2021年6月至2021年7月任中信证券股份有限公司证券金融业务线执行总经理。其未持有本公司股票,未在公司股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。公司2021年第一季度报告显示,2021年第一季度公司归属于上市公司股东的净...