任职公司桐昆集团股份有限公司 公司股票桐昆股份(601233.SH) 更新时间2024/9/3 23:16:23 个人简介陈蕾女士:1987年5月出生,汉族,中共党员,中国国籍,硕士学历,2010...详细>> 其他董事会职务成员刘可新(独立董事)王秀华(独立董事)陈智敏(独立董事)潘煜双(独立董事)陈蕾(董事长)徐学根(非独立董事)陈晖(非独立董事)沈...
中国纺织工业联合会副会长端小平应邀出席会议,中国化纤协会会长陈新伟担任中国化纤协会代表团团长,代表团由来自桐昆集团、新乡化纤、盛虹集团、恒申集团、新凤鸣集团、恒力集团、华峰化学等化纤相关企事业单位、科研院所和协会代表组成,集团公司董事长陈蕾代表中国化纤协会代表团在会上发言。 陈董介绍了行业发展现状,并对行业...
简介:陈蕾:女,1987年5月出生,硕士研究生学历,毕业于英国帝国理工大学,获风险管理和金融工程专业硕士学位,中共党员。2010年11月-2012年7月任桐昆集团股份有限公司董事长秘书。2012年8月至今,历任桐昆控股集团有限公司董事长助理、副董事长,桐昆集团股份有限公司第八届董事会董事、副董事长。现任桐昆控股集团有限公司副...
2010年8月参加工作,2013年1月-2013年6月任桐昆集团股份有限公司采购供应科二科科长,2013年6月-2021年6月任桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司副总经理、总经理,2021年7月至今任桐昆集团股份有限公司总裁助理。现任桐昆集团股份有限公司副总裁。 公司其他高管成员:陈士良(董事长,董事)李国霞(职工监事)陈智敏(独立董事)邱...
陈蕾个人简介(桐昆股份) 姓 名陈蕾 (女)她在1家上市公司共担任3个职务 ,她曾担任过的职务2个,点击查看>> 职 务董事长 (董事会) 任职日期2023-05-31 任职终止日- 国籍中国 学历硕士 出生日期1987 状 态在职 任职公司桐昆集团股份有限公司 公司股票桐昆股份(601233.SH) ...
任职公司桐昆集团股份有限公司 公司股票桐昆股份(601233.SH) 更新时间2024/9/3 23:16:23 个人简介陈蕾女士:1987年5月出生,汉族,中共党员,中国国籍,硕士学历,2010...详细>> 其他高管职务成员费妙奇(财务总监)李圣军(执行总裁)沈建松(副总经理)徐奇鹏(副总裁)朱炜(副总裁)费妙奇(董事会秘书) 前瞻产业...
任职公司桐昆集团股份有限公司 公司股票桐昆股份(601233.SH) 更新时间2024/9/3 23:16:23 个人简介陈蕾女士:1987年5月出生,汉族,中共党员,中国国籍,硕士研究生学历...详细>> 其他董事会职务成员陈蕾(非独立董事)刘可新(独立董事)王秀华(独立董事)陈智敏(独立董事)潘煜双(独立董事)陈蕾(董事长)徐学根(非独立董事)陈...
陈蕾个人简介 姓 名陈蕾 (女)她在1家上市公司共担任3个职务 ,她曾担任过的职务2个,点击查看>> 职 务董事 (董事会) 任职日期2020-06-22 任职终止日- 国籍中国 学历硕士 出生日期1987 状态- 任职公司桐昆集团股份有限公司 公司股票桐昆股份(601233.SH)...
陈蕾,女,1987年5月出生,硕士研究生学历,毕业于英国帝国理工大学,获风险管理和金融工程专业硕士学位,中共党员。现任桐昆集团股份有限公司董事长兼总裁,桐昆控股集团有限公司副董事长。人物经历 2010年11月-2012年7月就职于桐昆集团股份有限公司,任董事长秘书。2012年8月至2023年5月,历任桐昆控股集团有限公司董事...