杨立君, 男,汉族,1977年3月生,黑龙江省勃利县人,博士,南京邮电大学地理与生物信息学院副教授,江苏省测绘地理信息学会青年委员会委员。人物经历 学习经历 1996年至2000年,河海大学土木工程学院工程测量专业,工学学士学位;2002年至2005年,河海大学土木工程学院摄影测量与遥感专业,工学硕士学位;2007年至2014年,...
杨立君,男,汉族,1968年1月生,河南温县人,1986年9月参加工作,1988年10月加入中国共产党,中央党校研究生学历、工学学士学位。现任陕西省西安市纪委常委、市纪委监委宣传部部长。人物履历 西安市委宣传部干部处副处长、市委对外宣传办公室(市政府新闻办公室)副主任(正处级),西安市委宣传部新闻出版处处长 2021年...
国籍中国 学历本科 出生日期1965 状 态在职 任职公司成都旭光电子股份有限公司 公司股票旭光电子(600353.SH) 更新时间2024/9/3 23:03:59 个人简介杨立君先生:1965年7月出生,汉族,中共党员,中国国籍,本科学历,会...详细>> 其他董事会职务成员谷加生(董事)袁博(董事)刘卫东(董事)刘卫东(董事长)张纯(董事)李薇静...
杨立君 杨立君,现任旗滨集团专职董事、治理及人力委员会委员。人物经历 2023年12月,任旗滨集团专职董事、治理及人力委员会委员。职务任免 2023年12月27日,旗滨集团发布公告称,杨立君先生担任专职董事、治理及人力委员会委员职务。
杨立君 杨立君,男,1981年9月出生,在职大学,中共党员,现任江西省德兴市银城街道党工委副书记、宣传委员、统战委员、三级主任科员。人物履历 现任江西省德兴市银城街道党工委副书记、宣传委员、统战委员、三级主任科员。
姓 名杨立君 (男) 职 务副总经理 (高管) 任职日期2016-08-19 任职终止日- 国籍中国 学历大学学历 出生日期1975 状 态在职 任职公司宁波公运集团股份有限公司 公司股票宁波公运(832399.OC) 更新时间2024/9/4 11:22:38 个人简介杨立君,男,1975年5月生,中国国籍,无境外永久居留权。1996年8月参...详细>> 其...
杨立君,历任哈尔滨玻璃厂副厂长、中国南玻集团二级公司总经理、郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司总经理、漳州旗滨玻璃有限公司总经理、公司总裁助理,2021年4月至今任公司副总裁。一、杨立君担任职务:担任株洲旗滨集团股份有限公司董事;二、杨立君投资情况:杨立君间接持股企业5家,包括投资湖南旗滨电子玻璃股份有限公司、投资占比达...
杨立君目前担任黑龙江省宏林基业房地产开发有限公司、黑龙江省延寿宏伟物资有限公司法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任黑龙江省宏林基业房地产开发有限公司执行董事,黑龙江省延寿宏伟物资有限公司董事长;二、杨立君投资情况:杨立君目前是黑龙江省宏林基业房地产开发有限公司直接控股股东,持股比例为80%;目前杨立君是4...
杨立君目前担任大庆德亿源通信息技术咨询服务有限公司、大庆市晟虎电子商务有限公司法定代表人,同时担任大庆德亿源通信息技术咨询服务有限公司执行董事、总经理,大庆市晟虎电子商务有限公司执行董事;二、杨立君投资情况:目前杨立君投资大庆德亿源通信息技术咨询服务有限公司最终收益股份为50%;三、杨立君的商业合作伙伴:基于公开...