杨正红目前担任泉州汇聚领航企业管理有限公司、福建晋江玖致暄贸易有限公司法定代表人,同时担任泉州汇聚领航企业管理有限公司执行董事兼总经理,福建晋江玖致暄贸易有限公司财务负责人,执行董事,经理;二、杨正红投资情况:杨正红目前是泉州汇聚领航企业管理有限公司直接控股股东,持股比例为95%;目前杨正红投资泉州汇聚领航企业管理...
一、杨正红担任职务:杨正红目前担任理化联科(北京)仪器科技有限公司、欧奇奥仪器(北京)有限公司等4家企业法定代表人,同时在6家企业担任高管,包括担任仪思奇(北京)科技发展有限公司经理,理化联科(北京)仪器科技有限公司执行董事;二、杨正红投资情况:杨正红目前是4家企业直接控股股东,包括欧奇奥仪器(北京)有限公司、控股比例...
杨正红目前是吐鲁番绿人食品有限公司直接控股股东,持股比例为100%,是义乌市绿人食品有限公司直接控股股东,持股比例为60%;目前杨正红是4家企业最终受益人,包括其在投资吐鲁番绿人食品有限公司最终收益股份为100%,投资义乌市绿人食品有限公司第一分公司最终收益股份为60%等;三、杨正红的商业合作伙伴:基于公开数据展示,...
杨正红,女,中共党员,汉族,2000年8月出生,辽宁生态工程职业学院计算机应用技术专业学生,在班里任团支部书记兼班长,在信息工程学院担任团总支组织部部长一职,2021年7月毕业,现任辽宁沈阳耳东影视文化传媒有限公司法定代表人。 2018年9月她怀揣着梦想踏入辽宁生态工程职业学院的大门。迈...
90% 杨正红 1,000万(元) 1997-12-19 山西省太原市杏花岭区 注销 担任高管 1 序号 企业名称 职务 法定代表人 注册资本 成立时间 地区 状态 1 东方之星 山西东方之星设计集团有限公司 法定代表人 股东 执行董事兼总经理 杨正红 1,000万(元) 1997-12-19 山西省太原市杏花岭区 注销 所有任职企业 1 序...
杨正红目前担任河南稻芒建筑工程有限公司、河南芒郎建筑工程有限公司法定代表人,同时担任河南稻芒建筑工程有限公司财务负责人,执行董事兼总经理,河南芒郎建筑工程有限公司财务负责人,执行董事兼总经理;二、杨正红投资情况:杨正红间接持股企业3家,包括投资河南暖珀建筑工程有限公司、投资占比达50%,河南芒郎建筑工程有限公司...
杨正红,曾任东阳市文化和广电旅游体育局副局长。人物履历 曾任东阳市城建监察大队大队长,东阳市城市管理行政执法局直属大队支部书记、大队长,东阳市城市管理行政执法局党委委员(兼)、市东白山生态旅游区管委会办公室副主任,东阳市旅游局党组成员(兼)、卢宅保护利用管委会副主任、东阳市文化旅游系统党工委委员、市...
杨正红目前担任南京国恒物业管理服务有限公司、南京市秦淮区国鸿起重吊运部法定代表人,同时担任南京国恒物业管理服务有限公司执行董事兼总经理,江苏建亚物业管理有限责任公司董事;二、杨正红投资情况:杨正红目前是南京国恒物业管理服务有限公司直接控股股东,持股比例为90%;目前杨正红投资南京国恒物业管理服务有限公司最终收益股份...
杨正红 杨正红,男,汉族,1984年10月生,贵州习水人,大学学历,2009年12月参加工作,2010年10月加入中国共产党,现任隆兴镇科员,拟任东皇街道党工委委员、办事处副主任(试用期一年)