李新发,男,汉族,1963年9月出生,江西丰城人,1983年8月参加工作,无党派,在职大专文化程度。现任靖安县人大常委会副主任。人物履历 1981.09--1983.07 江西省畜牧水产学校水产专业学生 1983.08--1992.09 靖安县畜牧水产局水产站水产技术员 1992.09--2001.11 靖安县畜牧水产局水产站站长,靖安县娃娃鱼研究所...
李新发,高级技师职称中式烹调师,山东临沂新发菜品研究会会长。经历 1979年8月至1984年6月,在临沂义堂供销社饭店工作;1984年至1999年9月,在临沂琅琊大酒店任厨师长;1999年10月至2004年10月,在临沂大陆羲之宾馆任行政总厨;2004年11月至2006年3月,在临沂汇东海鲜酒楼任行政总厨;2006年,在临沂沂州府商务...
李新发目前担任新发药业有限公司、山东同弘进出口有限公司等8家企业法定代表人,同时在10家企业担任高管,包括担任新发药业有限公司执行董事兼总经理,东营市信诺民间资本管理股份有限公司董事;二、李新发投资情况:李新发目前是14家企业直接控股股东,包括东营瀚榕设备安装有限公司、控股比例达100%,新疆新达正源设备制造...
一、李新发担任职务:李新发目前担任湖北应城顺源海发园艺工程有限公司、湖北兴发生态农业发展有限公司等4家企业法定代表人,同时在4家企业担任高管,包括担任湖北应城顺源海发园艺工程有限公司执行董事兼总经理,湖北兴发生态农业发展有限公司执行董事;二、李新发投资情况:李新发目前是4家企业直接控股股东,包括湖北京山兴发...
李新发 200万(元) 2021-04-25 湖北省襄阳市老河口市 开业 2 智邦教育 湖北智邦教育科技有限公司 法定代表人 股东 财务负责人,执行董事兼总经理 李新发 200万(元) 2021-04-25 湖北省襄阳市老河口市 注销 所有任职企业 2 序号 企业名称 职务 注册资本 成立时间 地区 状态 1 智邦教育 湖北智邦教育...
李新发 李新发,男,教授、硕士生导师,现任江西应用科技学院党委委员、副校长。人物经历 先后在北京师范大学高级访问学者,中国科学院化学研究所(北京)“西部之光”访学;2004-2006年江西省青年骨干教师、2004年江西省模范教师。2022年2月任江西应用科技学院副校长。现任江西应用科技学院党委委员、副校长。
李新发 4,040万(元) 1998-09-24 湖北省武汉市蔡甸区 开业 2 银通新天 武汉银通新天置业有限公司 法定代表人 执行董事兼总经理 李新发 1,700万(元) 2007-07-18 湖北省武汉市蔡甸区 开业 3 东风银通 武汉东风银通实业有限公司 法定代表人 董事长,经理 李新发 1,000万(元) 2004-01-14 湖北...
一、李新发担任职务:李新发目前担任山西龙城建设集团有限责任公司法定代表人,同时担任山西龙城建设集团有限责任公司执行董事兼总经理;二、李新发投资情况:目前李新发投资山西龙城建设集团有限责任公司最终收益股份为0%;三、李新发的商业合作伙伴:基于公开数据展示,李新发与张凯、郭俊斌为商业合作伙伴。 财产...
10% 李新发 100万(元) 2020-08-07 云南省昆明市盘龙区 开业担任高管 7 序号 企业名称 职务 法定代表人 注册资本 成立时间 地区 状态 1 山人科技 昆明山人科技有限公司 法定代表人 股东 执行董事兼总经理 李新发 10万(元) 2013-01-31 云南省昆明市盘龙区 开业 2 则思网络 昆明则思网络科技有限...