李广辉,1988年生人,现居广州 ,中国书法家协会会员,广东省书法家协会会员,中国农工党员 ,河北美术学院特聘教授,广州大学客座教授,广东外语外贸大学客座教授,康有为书法院特聘书法家,天河区书法家协会主席团成员,全国80后书家艺委会委员,广东省青年书法家协会教育委员会委员,广州市青年书法家协会理事,农工党...
李广辉 李广辉,现任招金矿业董事、战略委员会委员、地质与资源管理委员会委员。人物经历 招金矿业(01818)发布公告,该公司已于2022年2月26日举行2022年度第一次临时股东大会。李广辉获重选为第七届董事会董事、战略委员会委员、地质与资源管理委员会委员。2023年12月 第四届全国黄金标准化技术委员会副主任委员。
李广辉,男,1976年7月出生,汉族,籍贯安徽肥东。本科学历。2000年7月入党,1995年7月参加工作。现任安徽省合肥市肥东县公共资源交易中心工程师。人物履历 1995年7月,任安徽省合肥市肥东县石塘镇政府工作人员 2001年1月,任安徽省合肥市肥东县林业技术推广中心任技术员、助理工程师 2002年6月,任安徽省合肥市肥东...
李广辉 主管中药师。男,1956年2月生,河北人。中共党员。李广辉 中共北京市委党校经济管理专业大专学历。现任中国北京同仁堂药店经理。几年来,以开拓进取,锐意改革的精神带领全店干部职工团结奋斗,努力拼搏,使同仁堂药店发生了深刻的变化。率领干部、职工克服重重困难,对企业进行改革,新营业大楼营业面积由原来的999...
李广辉 李广辉,现任河南省郑州高新区枫杨办事处党工委书记。工作分工 负责党工委、办事处全面工作。
出生日期1984 状 态在职 任职公司郑州胜龙信息技术股份有限公司 公司股票胜龙股份(831361.OC) 更新时间2024/9/4 10:04:03 个人简介李广辉,男,汉族,1984年11月12日出生,中国国籍,无境外永久居留权...详细>> 其他董事会职务成员王鹏(董事长)王鹏(董事)陈飞飞(董事)刘攀(董事)赵红燕(董事) 前瞻产业...
目前李广辉是9家企业最终受益人,包括其在投资山东上善若水电子商务有限公司最终收益股份为70.66%,投资山东清一文化传播有限公司最终收益股份为70.66%等;三、李广辉的商业合作伙伴:基于公开数据展示,李广辉目前有9个商业合作伙伴,包括刘峰、刘国华、焦玉宏等。
李广辉 李广辉,郑州市新型智慧城市运行中心副主任。人物履历 2023年12月,任郑州市新型智慧城市运行中心副主任。职务任免 2023年12月21日,郑州市人民政府决定,任命李广辉为郑州市新型智慧城市运行中心副主任(试用期一年)。
李广辉目前担任山东汇宏投资有限公司、山东辉煌兴业经贸发展有限公司等4家企业法定代表人,同时在7家企业担任高管,包括担任山东省环保发展集团生态有限公司董事兼总经理,山东汇宏投资有限公司财务负责人,执行董事兼经理;二、李广辉投资情况:李广辉目前是新泰市广辉机械工程有限公司直接控股股东,持股比例为100%,是山东辉煌兴业...