李刚,男,1976年09月生,汉族,大学本科,中共党员。现任安徽省阜阳市阜南县发展和改革委员会党组书记、主任(公管局党组书记、局长)、一级主任科员 人物履历 1993.09--1995.07 阜阳行政管理干部中专学校会统专业学习 1995.07--1999.03 安徽省阜南县直计生办计生专干 1999.03--2000.09 安徽省阜南县直工委...
李刚,曾任青岛市发展和改革委员会主任、党组书记、市新旧动能转换综合试验区建设办公室主任。人物履历 2017年6月,任青岛市发展和改革委员会主任。现任青岛市发展和改革委员会主任、党组书记、市新旧动能转换综合试验区建设办公室主任。 职务任免 2018年12月,李刚兼任青岛市新旧动能转换重大工程推进办公室主任。2021年...
“内鬼”李刚被查,曾在四川、云南工作 中央纪委国家监委网站9月30日消息,中央纪委国家监委驻中央组织部纪检监察组组长李刚涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。李刚,男,汉族,1965年7月出生,四川大邑人,1982年12月参加工作,1986年9月加入中国共产党,电子科技大学工商管理专业、中央...
中央纪委国家监委网站9月30日消息,中央纪委国家监委驻中央组织部纪检监察组组长李刚涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。 李刚,男,汉族,1965年7月出生,四川大邑人,1982年12月参加工作,1986年9月加入中国共产党,电子科技大学工商管理专业、中央党校经济学专业毕业,在职研究生学历,工商管理...
发 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 663万(元) - 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 开业 所有任职企业 1 序号 企业名称 职务 注册资本 成立时间 地区 状态 1 发 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 法定代表人 663万(元) - 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 开业 财产线索 以上数据根据互联网...
李刚任省发展改革委党组书记 四川日报记者:梁现瑞 1月12日下午,四川省发展和改革委员会召开干部大会,会上宣读省委任职通知,宣布李刚任四川省发展和改革委员会党组书记。 相关新闻 原标题:《李刚任省发展改革委党组书记》(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)
李刚,男,汉族,1982年10月出生,省委党校研究生,中共党员。现任马鞍山市发展和改革委员会党组成员、副主任。工作职责 负责粮食流通、粮食和物资储备、防汛物资储备和调拨、粮食产业、粮食执法监督、粮食安全管理及目标考核、农村经济发展、乡村振兴、移民、服务业发展、依法行政、法治宣传教育、政策法规、执法检查、巩固...