李俊山 ,男,1969年出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师。曾任本公司企管处副处级员,证券管理部副部长,证券管理部经理,企管部经理,本公司董事会 秘书。现任惠天热电(000692)董事(2009.6.29- ),财务总监(2012.9.6- )。开放分类:会计、上市公司、董事、财务总监 贡献人:cljmy...
李俊山是1960年出生而且是汉族,大学专科,中共党员,现任北京市燃气集团第四分公司客户服务一所副所长。人物成就 2001年曾获得燃气集团十佳共产党的光荣称号;2004年荣获北京市工会积极分子。从2003年至2008年连续6年被评为燃气集团先进生产者;2004年至2006年连续3年被评为北京市经济技术创新标兵;2004至2008年连续6...
李俊山 李俊山,男,1915年9月出生,山东东明籍烈士,原东明县三区区队战士,1945年3月牺牲。李俊山
李俊山目前担任山西至源土地规划设计有限公司、山西中科正源环境工程科技股份有限公司等8家企业法定代表人,同时在7家企业担任高管,包括担任山西至源土地规划设计有限公司执行董事兼总经理,山西中科正源环境工程科技股份有限公司董事兼总经理;二、李俊山投资情况:李俊山目前是6家企业直接控股股东,包括山西至源房地产评估咨询...
李俊山目前是北京中工安泰建筑工程有限公司直接控股股东,持股比例为98.78%;目前李俊山是3家企业最终受益人,包括其在投资北京中工安泰建筑工程有限公司最终收益股份为98.78%,投资河南绿春原农牧生态科技有限公司最终收益股份为49%等;三、李俊山的商业合作伙伴:基于公开数据展示,李俊山目前有4个商业合作伙伴,包括李景常、...
李俊山目前担任吉林吉化华强建设有限责任公司青岛分公司、吉林吉化华强建设有限责任公司第三分公司等4家企业法定代表人,同时担任吉林吉化华强建设有限责任公司监事;二、李俊山投资情况:李俊山间接持股企业12家,包括投资吉林华强工程项目管理有限公司、投资占比达1.8%,吉林吉化华强工程设计有限公司、投资占比达1.8%等;三、...
一、李俊山担任职务:李俊山目前担任深圳市恒芯智能装备有限公司、深圳市恒瑞福科技有限公司等3家企业法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任深圳市恒芯智能装备有限公司执行董事,深圳市恒瑞福科技有限公司执行董事、总经理;二、李俊山投资情况:李俊山目前是深圳市恒瑞福科技有限公司直接控股股东,持股比例为100%,是深圳市...
李俊山,男,副教授,辽宁兴城市人,出生于1942年10月,1966年7月毕业于辽宁大学历史系本科。人物经历 1968年~1978年于沈阳市第103中学任教,任教研组长,学年组长,校办工厂厂长;1981年10月毕业于辽宁大学中国近代史研究生;1982年~2002年于沈阳化工学院任教,其中,1983年5月赴吉林大学历史系参加硕士学位答辩,...
李俊山,男,研究生学历,1972年2月出生,中共正式党员。现任颍州区西湖管委会副主任。人物履历 1992.09—1996.07 安徽农业大学农经管理系学习;1996.07—2005.01 毕业分配至颍州区政府办公室工作;2005.01—2010.05 颍州区政府办公室副主任科员;2010.05—2013.03 颍州区区商务局副局长、党组成员;2013.04...