方拥军,男,汉族,1965年4月出生,浙江淳安人,1992年6月加入中国共产党,1982年9月参加工作,浙江省委党校大学本科。曾任国家税务总局淳安县税务局副 局长。人物履历 2003年8月任富阳市国家税务局稽查局局长;2006年10月淳安县国家税务局局长助理;2008年7月任淳安县国家税务局党组成员、总经济师;2010年6月任...
方拥军 方拥军,现任湖南省岳阳市岳阳楼区纪委、区监委驻区市场监管局纪检监察组组长、区市场监督管理局党组成员 。人物履历 现任湖南省岳阳市岳阳楼区纪委、区监委驻区市场监管局纪检监察组组长、区市场监督管理局党组成员 。工作分工 负责派驻纪检监察组全面工作。
方拥军,男,汉族,1972年12月出生,浙江金华人,1994年1月加入中国共产党,1990年7月参加工作,大连理工大学学历。现任浙江省金华市金义新区管理委员会副主任。人物经历 曾任区水务局党组成员、纪检组组长,曹宅镇党委副书记等职。金华市金东区曹宅镇党委副书记、镇长。 金华市金东区发改局党组书记、局长。现任浙江省...
方拥军,副主任医师,硕士,擅长儿童血液系统疾病的诊断与治疗,获得中华医学会优秀论文奖一次。擅长领域 方拥军 副主任医师 硕士 从事儿科临床工作十余年,熟练掌握儿童常见病、多发病的诊治,擅长儿童血液系统疾病的诊断与治疗,具有一定的临床经验。获奖荣誉 在省、国家级学术刊物上发表学术论文7篇,获得中华医学会优秀...
方拥军,男,汉族,1974年4月生,浙江淳安人,1995年5月加入中国共产党,1996年8月参加工作,中央党校大学学历。曾任淳安县白马乡乡长助理。1997年11月起任淳安县白马乡党委委员、纪委书记、党委副书记,大墅镇党委副书记、纪委书记,浪川乡党委副书记,县委组织部部务会议成员、组织科科长等职。现任淳安县委组织部部...
出生日期1972 状 态在职 任职公司博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 公司股票新开源(300109.SZ) 更新时间2024/9/3 22:25:36 个人简介方拥军先生:1972年9月出生,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权,...详细>> 其他董事会职务成员赵威(非独立董事)张军政(非独立董事)周彤(独立董事)张军政(董事长)王东虎(非独立...
国籍中国 学历博士 出生日期1972 状 态在职 任职公司飞龙汽车部件股份有限公司 公司股票飞龙股份(002536.SZ) 更新时间2024/9/3 22:30:32 个人简介方拥军先生:1972年9月出生,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权,...详细>> 其他董事会职务成员李明黎(非独立董事)孙锋(非独立董事)孙耀忠(副董事长)孙耀忠(非独立...
金融界4月26日消息,硅烷科技公告称,公司董事会于2024年4月24日收到独立董事方拥军先生递交的辞职报告,自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。方拥军先生因个人原因辞去公司独立董事职务,同时辞去董事会专门委员会的职务。辞职后,方拥军先生不再担任公司其它职务。此次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低...
方拥军 人物简介: 方拥军先生:1972年9月出生,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权,河南罗山县人,注册会计师,1993年本科毕业于河南财经学院会计系,2009年中南财经政法大学博士研究生毕业,获得管理学(财务管理)博士学位。现为河南财经政法大学会计学院教授、硕士生导师。现任飞龙汽车部件股份有限公司、河南硅烷科技发展股份...