2016.10-2018.05 新疆维吾尔自治区党委常委、区政府副主席,自治区教育工作委员会副书记(其间:2016.11-2017.01中央党校经济新常态省部级干部培训班学习)2018.05-2021.09 新疆维吾尔自治区党委常委、区政府副主席 2021.09-2022.01 新疆维吾尔自治区党委副书记,区政府代主席、党组书记 2022.01- 新疆维吾尔自治区...
5月22日,新疆维吾尔自治区党委委员、常委王琳,中国农业银行党委副书记王志恒,交通银行党委副书记张宝江,中国电信集团有限公司董事、总经理、党组副书记梁宝俊,中国五矿集团有限公司董事、总经理、党组副书记陈得信,5人同日履新。 王琳任新疆维吾尔自治区党委委员、常委 据新疆日报微信公众号5月22日消息,中共中央决定:王琳...
新疆维吾尔自治区党委副书记:艾尔肯·吐尼亚孜(维吾尔族)、李邑飞、张春林、何忠友。常务委员会委员 新疆维吾尔自治区党委常委:马兴瑞(2021年12月任)、艾尔肯·吐尼亚孜(维吾尔族)、李邑飞、张春林、何忠友、杨诚、张柱、田湘利、陈伟俊、王明山、祖木热提·吾布力(女,维吾尔族)、杨发森、玉苏甫江·麦麦提(维吾尔族...
王琳任新疆维吾尔自治区党委委员、常委 中共中央决定:王琳同志任新疆维吾尔自治区党委委员、常委。
王琳,男,汉族,1970年2月生,山东临朐人,1996年12月加入中国共产党,1992年8月参加工作,大学学历,理学学士,公共管理硕士。现任新疆维吾尔自治区党委常委、组织部部长 。人物履历 1988.09-1992.08 北京大学城市与环境学系自然地理专业学习 1992.08-1993.05 陕西省宝鸡市环境监理站助理工程师 1993.05-1994.08...
中共中央决定:王琳任新疆维吾尔自治区党委委员、常委 中共中央决定:王琳同志任新疆维吾尔自治区党委委员、常委。
常务委员会委员 中共新疆维吾尔自治区委常委:陈全国、艾尔肯·吐尼亚孜(维吾尔族)、何忠友(2021年10月任)、张春林(2018年1月任)、李邑飞(2020年5月任)、田文(女)、沙尔合提·阿汗(哈萨克族)、陈伟俊(2021年5月任)、张柱(2021年9月任)、王明山(2020年9月任)、田湘利(2021年5月任)、玉苏甫江·麦麦提(2021...
王建新,男,1972年出生,湖南湘阴人,中国人民大学新闻学硕士研究生。现任第二十届中央纪委委员,新疆维吾尔自治区党委常委、宣传部部长、教育工委书 记。人物经历 曾就读于湖南第一师范学校(学习三年),湖南师范大学中文系,中国人民大学攻读新闻学硕士研究生。1997年自人民大学毕业后,进入人民日报工作。1998年春,...
马兴瑞同志任新疆维吾尔自治区党委委员、常委、书记 日前,中共中央决定: 陈全国同志不再兼任新疆维吾尔自治区党委书记、常委、委员职务,另有任用;马兴瑞同志任新疆维吾尔自治区党委委员、常委、书记。 王伟中、马兴瑞同志职务任免