简介:惠州亿纬锂能股份有限公司(曾用名:惠州亿纬电源科技有限公司、惠州晋达电子有限公司)成立于2001-12-24,是亿纬锂能旗下企业,位于广东省惠州市惠城区,法定代表人为刘金成,目前处于在营(开业)企业状态,以从事制造业为主,人员规模6000-6999人,参保人数6650人,注册资本为204572.1497万元人民币,实缴资本为204572.1497...
简介:江敏女士,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,武汉大学本科学历,会计师;已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》;于2016年3月入职惠州亿纬锂能股份有限公司,现任惠州亿纬锂能股份有限公司第六届董事会董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人,分管公司董秘办和财务中心工作。于2022年12月28日获委任...
2005年清华大学研究院MBA研修班结业,2007年获英国威尔士大学MBA学位,2013年获中欧国际工商学院MBA学位,2019年北京大学后EMBA研修班结业。于2001年5月入职惠州亿纬锂能股份有限公司,现任惠州亿纬锂能股份有限公司第六届董事会董事、总裁。 此简介更新于2022-10-31...
亿纬锂能集团 简介:刘金成,博士学历,工程师,正高级工程师,国内电池领域资深专家,武汉大学兼职副教授、校董。先后在电子科技大学获得工学学士学位、武汉大学获得理学硕士学位、华南理工大学获得工学博士学位,并在中欧国际工商学院EMBA学习毕业,获得MBA学位。2001年起,任惠州亿纬电源科技有限公司总经理;2007年起,任惠州亿...
简介:江敏女士,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,武汉大学本科学历,会计师;已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》;于2016年3月入职惠州亿纬锂能股份有限公司,现任惠州亿纬锂能股份有限公司第六届董事会董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人,分管公司董秘办和财务中心工作。于2022年12月28日获委任...
简介:陈卓瑛先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,重庆大学法学学士,对外经贸大学法学硕士。于2021年8月入职惠州亿纬锂能股份有限公司,现任惠州亿纬锂能股份有限公司副总裁,分管公司法务中心工作。此简介更新于2022-10-31 财产线索 线索999+预估价值 ...
简介:仝博先生,中国国籍,无境外永久居留权,1990年出生,华中科技大学材料物理与化学专业博士毕业。于2019年7月入职惠州亿纬锂能股份有限公司,现任惠州亿纬锂能股份有限公司研究院人事行政中心总监、第六届监事会的职工代表监事。此简介更新于2022-10-31 财产线索 ...
亿纬锂能:股东计划减持公司股份2021-11-26 被投资企业:惠州金石十六号企业管理服务合伙企业(有限合伙) 投资比例:4.7040%2021-11-26 持股比例下降:在惠州金石十六号企业管理服务合伙企业(有限合伙)的股份比例从4.7040%下降为3.3213%2020-11-09 亿纬锂能:董事艾新平减持3.5万股实施完成 监事袁中直减持计划未实施完毕...
简介:桑田先生,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,中国地质大学(武汉)本科学历,2020年清华大学研究院MBA研修班结业。于2007年8月入职惠州亿纬锂能股份有限公司,现任惠州亿纬锂能股份有限公司副总裁,兼青海区域总裁,分管惠州亿纬锂能股份有限公司安环中心和青海区域工作。 此简介更新于2022-10-31 ...
公司子公司合纵中天执行董事;2018年9月至今担任苏州科贝生物技术有限公司董事;2018年8月至今担任惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事;2021年9月至2023年7月担任惠州仲恺民营投资集团有限公司执行董事;2022年7月至2023年7月担任惠州开鸿数字产业发展有限公司执行董事;2022年10月至今担任惠州亿纬锂能股份有限公司独立...