孟刚- 浙江省发展和改革委员会党组书记、主任免费编辑修改义项名 所属类别 : 词条暂无分类 孟刚,男,汉族,1964年10月生,浙江绍兴人,1984年10月加入中国共产党,1985年7月参加工作,大学学历。 现任浙江省发展和改革委员会党组书记、主任。 基本信息 中文名称 ...
孟刚目前担任浙江中牛牧业集团有限公司、浙江儒意旅游发展有限公司等6家企业法定代表人,同时在6家企业担任高管,包括担任浙江华赢众创电子科技有限公司监事,浙江中牛牧业集团有限公司执行董事兼总经理;二、孟刚投资情况:孟刚目前是6家企业直接控股股东,包括杭州儒翊控股有限公司、控股比例达90%,浙江中牛牧业集团有限公司...
人物简介: 一、孟刚担任职务:孟刚目前担任浙江中牛牧业集团有限公司上海分公司法定代表人;二、孟刚投资情况:目前孟刚投资浙江中牛牧业集团有限公司上海分公司最终收益股份为0%;老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联公司 商业关系图 一图看清商业版图 ...
人物简介: 一、孟刚担任职务:孟刚目前担任浙江经纬工程设计有限公司武汉分公司法定代表人;财产线索 线索数量 老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联公司 商业关系图 一图看清商业版图 更新时间:2024-08-14关联企业1 担任法定代表人1 担任股东0 担任高管0 所有任职企业1 作为最终受益人0 所属...
今天上午,省发改委党组书记、主任孟刚来湖州长兴调研。省发改委党组成员、省能源局局长周卫兵,市委常委、常务副市长吴智勇,市发改委党组书记、主任徐卫勇参加。 在和平镇城南工业园,孟刚一行详细了解了国家电投集团浙江长兴综合智慧零碳电厂项目的建设方案、推进情况、特色实证场景等,对项目取得的成绩表示肯定。
储成刚 合作1次 担任 浙江仁者科技股份有限公司 法定代表人 担任法定代表人: 5 家 担任股东: 7 家 担任高管: 6 家 控股企业: 1 家 陈 陈爱玲 合作1次 担任 浙江仁者科技股份有限公司 股东 担任股东: 1 家 周 周玲 合作1次 担任 浙江仁者科技股份有限公司 股东 担任股东: 1 家 吕 吕国...
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,孟刚,男,1964年10月生,此前担任浙江省商务厅党组书记、厅长;此前,李学忠担任浙江省发改委党组书记、主任,今年1月他已当选浙江省人大常委会副主任。孟刚简历 孟刚,男,汉族,1964年10月生,浙江绍兴人,1984年10月加入中国共产党,1985年7月参加工作,大学学历。曾任...
一、孟刚担任职务:在3家企业担任高管,包括担任浙江富钰建设有限公司监事,浙江兆旺建设有限公司监事;二、孟刚的商业合作伙伴:基于公开数据展示,孟刚目前有5个商业合作伙伴,包括刘美、孟刚、欧昌国等。 老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联公司 商业关系图 一图看清商业版图 合作伙伴 了解老板合作...
浙江在线 17-03-20 18:54 来自微博weibo.com 【权威发布丨孟刚同志拟任浙江省商务厅厅长】孟刚,现任浙江省人民政府副秘书长、办公厅党组成员,拟任浙江省商务厅厅长、党组书记。男,汉族,1964年10月生,浙江绍兴人,1984年10月加入中国共产党,1985年7月参加工作,大学学历。曾任安吉县科技副县长(挂职),省计划与...