孙立明,男,汉族,1971年12月生,山东淄博人,1994年03月加入中国共产党,1995年07月参加工作,北京大学经济学院金融学专业毕业,研究生学历,经济学博士。现任青海省教育厅一级巡视员。人物履历 2006年12月任西部矿业集团公司总裁助理;2010年2月任西部矿业集团公司总裁助理兼董事会秘书;2010年8月任青海省委统战部...
孙立明,毕业于西安交通大学,现任延长石油国际独立非执行董事。人物经历 孙立明先生(「孙先生」),持有西安交通大学管理工程学学士学位,现为骊山有限公司的董事总经理。孙先生曾于国营机构担任不同经济及财务职务,并于中国电子进出口陕西公司担任总经济师。孙先生具有丰富的企业规划和经济财务管理经验。孙先生于过去三年...
孙立明,男,汉族,1971年10月生,广东花都人,2002年5月加入中国共产党,1991年7月参加工作,在职大学学历。现任国家税务总局广州市增城区税务局党委委员、总经济师。履历 历任广州市财政局第一分局六科科员,广州市国家税务局直属第一中心分局六科科员,广州市黄埔区国家税务局第五稽核管理所科员、检查局科员、副...
观点网讯:1月15日大唐西市公告,自2024年1月16日起,孙立明先生辞任公司执行董事及联席行政总裁,并卸任投资决策委员会主席职务。孙立明先生此次决定主要是为了将更多时间用于处理个人事务。大唐西市表示,公司尊重孙立明先生的决定,并感谢他在任职期间为公司做出的贡献。公司将继续保持稳健经营,确保业务持续稳定发展。此...
孙立明目前担任华夏新国际体育娱乐(北京)有限公司、北京汇泽园房地产经纪有限公司法定代表人,同时在5家企业担任高管,包括担任齐悦互娱(北京)科技发展有限公司董事,华夏新国际体育娱乐(北京)有限公司董事长;二、孙立明投资情况:孙立明目前是北京汇泽园房地产经纪有限公司直接控股股东,持股比例为100%;目前孙立明投资北京汇泽园...
孙立明,男,汉族,1986年7月出生,中共党员,内蒙古自治区兴安盟科右前旗退役军人事务局移交安置与就业创业副股长。2023年7月10日12时,孙立明和朋友就餐完毕准备离开时,听见有人大喊着火,他立即下车奔赴起火点。着火的位置位于餐厅厨房油烟机,熊熊大火不...
孙立明目前担任共一国际投资有限责任公司、上海众帮新能源科技有限公司等6家企业法定代表人,同时在9家企业担任高管,包括担任共一国际投资有限责任公司经理,董事长,北京众帮你我他科技有限责任公司执行董事;二、孙立明投资情况:孙立明目前是5家企业直接控股股东,包括上海众帮新能源科技有限公司、控股比例达45.33%,浙江众帮新...
4月3日下午,滁州市中级人民法院公开宣判了蚌埠市龙子湖区原区委副书记、区长孙立明受贿一案。孙立明被判处有期徒刑13年,并处罚金人民币350万元,同时追缴其违法所得。经过法院审理查明,孙立明在2013年至2020年期间,利用自己在怀远县淝南乡党委副书记、乡长、党委书记、怀远县委常委等职务上的便利和权力地位,为他人...
一、孙立明担任职务:担任山西煤炭运销集团泰山隆安煤业有限公司董事,忻州永胜煤炭经销有限公司监事;二、孙立明的商业合作伙伴:基于公开数据展示,孙立明目前有10个商业合作伙伴,包括王林光、李晓、王海峰等。 财产线索 线索数量 老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联公司 商业关系图 一图看清商业版图...