国籍- 学历硕士 出生日期1962 状态- 任职公司中航重机股份有限公司 公司股票中航重机(600765.SH) 更新时间2024/9/3 23:23:59 个人简介姬苏春先生:1962年3月出生,硕士学历,1999年9月至2007年1月,任贵...详细>> 其他董事会职务成员张育松(非独立董事)冉兴(非独立董事)曹斌(独立董事)冉兴(董事长)宋贵奇(非...
姬苏春,男,1962年3月生。2003年4月毕业于郑州航空工业管理学院工商管理专业,2012年取得北京航空航天大学软件管理学院硕士学位。1980年4月参加工作,曾任贵阳航空液压件厂团委书记、工会办公室主任、工会主席,贵州金江航空液压有限责任公司总经理,贵州力源液压股份有限公司监事会主席、副董事长、总经理,中航重机股份有限...
中航重机董事长是:姬苏春。 中航重机股票董事长姬苏春简介、简历 姓名:姬苏春 性别:男 年龄:56 任职时间:2009-05-21 简介: 姬苏春:男,1962年3月生。 2003年4月毕业于郑州航空工业管理学院工商管理专业,2012年取得北京航空航天大学软件管理学院硕士学位。 1980年4月参加工作,曾任贵阳航空液压件厂团委书记、工会办公...
姬苏春, 担任中航重机股份有限公司北京投资管理中心 等法定代表人, 担任中航重机股份有限公司北京投资管理中心等高管。 任职全景图 投资、任职的关联公司 商业关系图 一图看清商业版图关联企业1 担任法定代表人1 担任股东0 担任高管1 所有任职企业1 所属集团0 投资信息 控股企业0 间接持股企业0 风险关注 失信被...
解禁日期: 2021-06-08 姬苏春高管持股变动 姬苏春 日期:2015-07-13 中航重机 职务:高级管理人员 变动前:20000 变动数:5000.00 变动后:25000 变动人:0() 姬苏春 日期:2015-07-10 中航重机 职务:高级管理人员 变动前:0 变动数:20000.00 变动后:20000 变动人:0()...
此消息来源于交易所公开披露,由和讯网智能公告整理。2022年04月01日公告显示:中航重机(600765)高管名称:姬苏春 变动事项:离职 变动职位:第六届董事会董事长、董事及董事会相关专门委员会委员等职务 变动原因:退休原因。【和讯声明】此消息系该公司公告内容摘要,和讯网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着...
9月23日,中航重机股份有限公司党委书记、董事长姬苏春一行来公司调研,旗下中航力源液压股份有限公司与北重集团签订合作框架协议。 公司党委书记、董事长李军,副总经理李优发,中国兵器首席科学家雷丙旺陪同姬苏春一行参观了公司展厅,装备产品、特钢产品和矿用车产品生产线。
李华林会见姬苏春一行 12月10日,县委书记李华林在县委接待室会见中航重机股份有限公司党委书记、董事长姬苏春一行。双方就企业长远发展、助力地方经济建设等相关事宜进行交流洽谈。县委副书记、代县长杨红刚,县委常委、常务副县长刘航一同会见。(李玲)
中航重机2021年净利8.91亿同比增长159.05% 董事长姬苏春薪酬75.8万 挖贝网3月14日,中航重机(600765)近日发布2021年度报告,报告期内公司实现营业收入8,789,901,985.93元,同比增长31.23%;归属于上市公司股东的净利润890,640,048.04元,同比增长159.05%。报告期内经营活动产生的现金流量净额为1,517,593...