一、李玲担任职务:李玲目前担任启东上善建筑安装有限公司法定代表人,同时担任启东上善环境科技有限公司监事,启东上善建筑安装有限公司执行董事;二、李玲投资情况:李玲目前是启东上善建筑安装有限公司直接控股股东,持股比例为100%;目前李玲投资启东上善建筑安装有限公司最终收益股份为100%;三、李玲的商业合作伙伴:基于公开数据展...
李玲目前担任启东市丰汇机械制造有限公司、实源贸易(上海)有限公司法定代表人,同时在4家企业担任高管,包括担任启东清泉有限公司监事,启东市丰汇机械制造有限公司执行董事兼总经理;二、李玲投资情况:李玲目前是3家企业直接控股股东,包括启东市丰汇机械制造有限公司、控股比例达99%,启东市合作加油站(普通合伙)、控股比例达...
一、李玲担任职务:李玲目前担任启东市玲天电动工具厂法定代表人;二、李玲投资情况:李玲目前是启东市玲天电动工具厂直接控股股东,持股比例为100%;目前李玲投资启东市玲天电动工具厂最终收益股份为100%;老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联公司 股权穿透图 挖掘深层股权结构 商业关系图 一图看清...
启东韩泽环境科技有限公司 100% 李玲 10万(元) 2024-05-14 江苏省南通市启东市 开业 担任高管 1 序号 企业名称 职务 法定代表人 注册资本 成立时间 地区 状态 1 韩泽环境 启东韩泽环境科技有限公司 法定代表人 股东 执行董事 李玲 10万(元) 2024-05-14 江苏省南通市启东市 开业 所有任职企业 1 ...
一、李玲担任职务:李玲目前担任启东世合酒店管理有限公司法定代表人,同时担任启东世合酒店管理有限公司执行董事;二、李玲投资情况:李玲目前是启东世合酒店管理有限公司直接控股股东,持股比例为100%;目前李玲投资启东世合酒店管理有限公司最终收益股份为100%;三、李玲的商业合作伙伴:基于公开数据展示,李玲与冯春兰为商业合作伙伴...
李玲任启东市委书记 来源:中国经济网 图集 据江苏启东日报报道,经南通市委研究,并报省委批准,李玲同志任中共启东市委书记;王晓斌同志不再担任中共启东市委书记职务。李玲简历 李玲,女,汉族,1968年9月出生,江苏南通人,1990年8月参加工作,2000年12月入党,研究生学历。1986.09—1990.07 江苏工学院工业管理工程...
8月11日,启东市市委书记李玲,市委副书记、市长杨中坚等市四套班子领导一行率市委十四届四次全会项目观摩团,走进建设集团承建的捷捷微电子功率半导体“车规级”封测产业化项目建设现场调研指导。 据悉,今年启东市开发区出台《启东经济开发区2022年“项目建设跨越年”推进工作意见》,建立项目建设前期服务工作组、用地服务工...
7月11日下午,启东市领导干部会议召开,宣布江苏省委、南通市委决定:杨中坚同志任启东市委书记,李玲同志不再担任启东市委书记、常委、委员职务;提名蔡毅同志为启东市市长候选人,杨中坚同志不再担任启东市市长职务。 李玲,1968年9月生,江苏南通人,中央党校研究生学历,2000年12月加入中国共产党,1990年8月参加工作。已任江...
人物简介: 一、李玲担任职务:李玲目前担任启东翔腾咨询服务部(个体工商户)法定代表人;二、李玲投资情况:目前李玲投资启东翔腾咨询服务部(个体工商户)最终收益股份为0%;老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联公司 商业关系图 一图看清商业版图 ...
人物简介: 一、李玲担任职务:担任启东食味八方餐饮管理服务有限公司监事;二、李玲的商业合作伙伴:基于公开数据展示,李玲与严伟华为商业合作伙伴。 财产线索 线索数量 老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联公司 商业关系图 一图看清商业版图 合作伙伴 了解老板合作关系 ...