马骏,马骏,男,汉族,1969年4月出生,中共党员,哲学博士、教授、博士生导师。现任北京市政府党组成员、副市长。
穆鹏,男,汉族,1966年5月出生,陕西礼泉人,1988年7月参加工作,1986年4月加入中国共产党,重庆建筑工程学院地下工程与隧道工程专业大学毕业,高级管理人员工商管理硕士,工程师。现任北京市政府党组成员、副市长 。人物履历 1984.07-1988.07 重庆建筑工程学院建筑工程系地下建筑专业学生 1988.07-1991.10 中国土木...
马骏,男,汉族,1969年4月生,贵州毕节人,研究生,哲学博士,中共党员,教授。现任北京市人民政府党组成员、副市长,市残联主席。人物履历 1986.09-1990.07 武汉大学政治学系行政管理学专业学习 1990.07-1992.09 贵州民族学院行政管理系教师 1992.09-1995.07 中国人民大学行政学研究所行政管理专业学习 1995.07-...
穆鹏,穆鹏,男,汉族,1966年5月出生,陕西礼泉人,1988年7月参加工作,1986年4月加入中国共产党,重庆建筑工程学院地下工程与隧道工程专业大学毕业,高级管理人员工商管理硕士,工程师。现任北京市政府党组成员、副市长。
孙硕,男,汉族,1974年11月生,贵州大方人,1999年7月参加工作,2004年12月加入中国共产党,中国人民大学企业管理专业研究生学历,中国人民大学风险投资专业经济学博士,高级经济师。现任北京市政府党组成员、副市长,市委金融办主任、金融工委书记,西城区委书记 。人物履历 历任国家信息中心经济咨询中心咨询二处职员、...
于英杰北京市政府党组成员、副市长 单位:北京市人民政府(网上办事大厅) 分工:负责科技、市场监督管理、广播电视、知识产权、参事方面工作,负责本市国家实验室有关工作。 分管北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会(北京市外国专家局),北京市市场监督管理局(北京市食品药品安全委员会办公室);北京市广播电视局、...
高朋,男,汉族,1972年7月生,在职研究生,经济学博士,中共党员。现任北京市政府党组成员、副市长。 履历 曾任北京地铁集团有限责任公司融资规划部副部长,北京市基础设施投资有限公司融资建设部经理、总经理助理、党委委员、副总经理,丰台区副区长,北京南站地区管委会主任(兼),丰台区委常委、副区长,市发展改革委党组成员...
2024年4月22日,中央纪委国家监委网站公布了北京市政府党组成员、副市长高朋涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查的信息。由此信息,你知道了(
2021年6月9日,北京市副市长、市政府党组成员,北京市委城市副中心工委书记(兼),北京城市副中心管委会主任(兼)隋振江到城市副中心住房项目调研,北京城市副中心管理委员会副主任,北京城市副中心行政办公区工程建设办公室临时党委书记、主任王承军;北京市人民政府研究室党组成员、副主任胡九龙;北京市发展和改革委员会党组成员...