29日下午,北京市人大常委会党组召开扩大会议,传达学习习近平总书记在省部级主要领导干部专题研讨班上的重要讲话精神。市人大常委会党组书记、主任李伟主持会议。 与会成员深入交流学习体会,一致认为,习近平总书记的重要讲话贯通历史、现实和未来,揭示规律、方向和大势,具有很强的政治性、理论性、前瞻性、指导性。我们要认真...
齐静,女,汉族,1963年8月生,安徽无为人,1985年4月入党,1985年7月参加工作,大学毕业(中国政法大学法律专业),法学学士。现任北京市人大常委会党组副书记、副主任,市人大法制委主任委员,市人大常委会代表资格审查委员会主任委员,北京市总工会主席 。人物履历 历任北京市政府办公厅法制处干部;北京市政府法制办公...
陈宏志,男,汉族,1964年5月出生,天津市人,1986年5月加入中国共产党,1989年7月参加工作,研究生文化程度(北京大学辩证唯物主义与历史唯物主义专业,中央党校经济管理专业),哲学硕士,研究员。现任北京市朝阳区人大常委会主任、党组书记。人物履历 历任北京市委研究室思想理论处科员、副主任科员、主任科员、副处长,...
赵玉影,男,汉族,1966年6月生,北京市人,1991年1月加入中国共产党,1986年7月参加工作,中央党校社会学专业在职研究生,经济师。现任北京市通州区人大常委会党组书记、主任。人物履历 历任北京市通县城关镇党委副书记,北京市通州区永顺地区党委副书记,马驹桥镇党委副书记、镇长、党委书记、人大主席、农工商联合公司...
李文起,男,汉族,1964年10月生,河北沧县人,1985年1月加入中国共产党,1986年7月参加工作,河海大学水资源水文系陆地水文专业大学毕业,工商管理硕士,高级工程师、高级政工师。现任北京市石景山区人大常委会主任、党组书记。人物履历 1977.07-1982.07,天津五十中学学生 1982.09-1986.07,河海大学水资源水文系...
2024.01- 北京市大兴区人大常委会党组书记、主任 2024.07- 北京市民族团结进步协会副会长 担任职务 北京市第十六届人民代表大会代表(2024.01补选)职务任免 2024年1月,北京市大兴区第六届人民代表大会第四次会议闭幕,艾丽当选区六届人大常委会主任。2024年7月14日,北京市民族团结进步协会第六次会员大会,艾丽...
2024.01-,北京市人大常委会党组成员、副主任 担任职务 第十二届北京市委委员,北京市第十五届、十六届人民代表大会代表 职务任免 2024年1月8日,根据于军同志请求,按照地方组织法和市人大常委会任免国家机关工作人员条例规定,北京市十六届人大常委会第八次会议决定:接受于军辞去北京市十六届人大常委会秘书长职务的请求...
高峰,男,汉族,1967年7月生,河北唐山人,1996年1月加入中国共产党,1991年7月参加工作,北京师范学院历史专业大学毕业,在职研究生(北京工业大学管理科学与工程专业),管理学博士,高级政工师、经济师。现任北京市丰台区人大常委会党组书记、主任。人物履历 1991年07月,在北京师范学院参加工作,任人事处干部;199...
刘兵,男,汉族,1966年8月生,北京市东城区人,1988年6月加入中国共产党,1988年8月参加工作,北方交通大学铁道运输专业大学毕业,工学学士。现任北京市房山区人大常委会党组书记、主任 。人物履历 历任北京市工业促进局基础产业发展处副处长、处长,办公室主任,市经济信息化委规划处处长,延庆县政府副县长(副局级...