刘 刘赓源 人物简介: 刘赓源, 担任北京惠隆资本管理有限责任公司、惠隆(横琴)投资管理有限公司、北京惠隆信息科技有限公司 等法定代表人, 担任北京惠隆资本管理有限责任公司、惠隆(横琴)投资管理有限公司、惠隆清合科创一期(海南)创业投资基金合伙企业(有限合伙) 等股东, 担任北京惠隆资本管理有限责任公司、惠隆(横琴)...
刘赓源 认证可见 认证可见 认证可见 2021-11-25以来 认证可见 认证可见 咨询自选 4 惠隆东选量化对冲1号 SXA393 刘赓源 认证可见 认证可见 认证可见 2022-08-03以来 认证可见 认证可见 咨询自选 5 惠隆量化5号 SEB380 刘赓源 认证可见 认证可见
法定代表人:刘赓源 注册资本:1000万人民币 成立日期·:2017-03-14 执行董事,经理,法定代表人,股东(持股90%) 惠隆资本 北京惠隆资本管理有限责任公司存续 法定代表人:刘赓源 注册资本:1000万人民币 成立日期·:1995-04-12 执行董事,经理,法定代表人,股东(持股50%)担任...
法定代表人:刘赓源 注册资本:1000万人民币 成立日期·:2017-03-14 执行董事,经理,法定代表人,股东(持股90%)担任高管3 惠隆投资 惠隆(横琴)投资管理有限公司开业 法定代表人:刘赓源 注册资本:1000万人民币 成立日期·:2017-03-14 执行董事,经理,法定代表人,股东(持股90%) 惠隆资本 北京惠隆资本管理有限责任公司...
一、刘赓源投资情况:刘赓源目前是北京锡铬玛科技中心(有限合伙)直接控股股东,持股比例为46.67%;刘赓源间接持股中诚信指数服务(青岛)有限公司、投资占比达2.79%;目前刘赓源投资北京锡铬玛科技中心(有限合伙)最终收益股份为46.67%;财产线索 线索数量 老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联公司 股权...
刘 刘赓源 人物简介: 刘赓源, 担任北京惠隆资本管理有限责任公司、惠隆(横琴)投资管理有限公司、北京惠隆信息科技有限公司 等法定代表人, 担任北京惠隆资本管理有限责任公司、惠隆(横琴)投资管理有限公司、惠隆清合科创一期(海南)创业投资基金合伙企业(有限合伙) 等股东, 担任北京惠隆资本管理有限责任公司、惠隆(横琴)...
人物简介: 一、刘赓源投资情况:刘赓源目前是北京锡铬玛科技中心(有限合伙)直接控股股东,持股比例为46.67%;目前刘赓源投资北京锡铬玛科技中心(有限合伙)最终收益股份为46.67%;老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联公司 股权穿透图 挖掘深层股权结构 商业关系图 一图看清商业版图 ...
刘赓源人物简介 伦敦大学学院数学与经济学学士、伦敦政治经济学院应用数学硕士、北京大学光华管理学院金融学博士。曾任职于海外自营交易公司,具有多年量化投资经验。 从业信息 时间任职机构职务 2017-12-01至今 惠隆(横琴)投资管理有限公司 法人代表,总经理,董事,信息填报负责人 2017-09-01-未知 惠隆(横琴)投资管理有限...