刘清林1953年1月出生,汉族,湖南湘乡人。研究生毕业,任湘潭市委正厅级干部。人物经历 1970年9月参加工作。历任湘乡县芬水公社广播员,湘乡师范读书,县教师辅导站、县团委干部;湘乡县团委副书记;湘乡县泉塘区副区长;湘乡县棋梓区委副书记(其中:1983.08—1985.07 湖南省委党校党政管理专业大学毕业);湘乡县...
刘清林,现任湖北省武汉市汉阳区发改局领导班子成员。人物履历 现任湖北省武汉市汉阳区发改局领导班子成员。工作分工 分管投资科、政策法规科。分管全区固定资产投资、重大项目推进等工作;分管中央预算内项目、政府投资项目初步设计、重大设计变更、概算调整等审批及企业投资项目备案工作;分管企业技术中心报送、投资相关分析...
刘清林 刘清林(1921年3月-1949年4月),男,山东省陵县人,政治面貌为群众。生前为六十一军战士,1949年在太原战役中牺牲。
刘清林目前担任佛山市鸟巢网络信息有限公司、广州天河希可尔电子科技商行等4家企业法定代表人,同时担任广州鸿广电子科技有限公司监事,佛山市鸟巢网络信息有限公司执行董事兼经理;二、刘清林投资情况:刘清林目前是广州天河希可尔电子科技商行直接控股股东,持股比例为100%,是广州鸿广电子科技有限公司直接控股股东,持股比例为...
51% 刘清林 5,000万(元) 2021-06-21 山东省青岛市黄岛区 注销 担任高管 2 序号 企业名称 职务 法定代表人 注册资本 成立时间 地区 状态 1 成章工程 成章(青岛)工程项目管理有限公司 法定代表人 股东 执行董事兼经理 刘清林 5,000万(元) 2021-06-21 山东省青岛市黄岛区 注销 2 成章招标 成章...
刘清林目前担任山东聚林金属材料有限公司、山东久屹建筑安装工程有限公司等3家企业法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任山东聚林金属材料有限公司执行董事兼总经理,山东久屹建筑安装工程有限公司执行董事兼总经理;二、刘清林投资情况:刘清林目前是3家企业直接控股股东,包括山东久屹建筑安装工程有限公司、控股比例达100...
刘清林目前担任惠州市合金电子有限公司、惠州市凯翔电子有限公司法定代表人,同时担任惠州市合金电子有限公司总经理,执行董事,惠州市凯翔电子有限公司总经理,执行董事;二、刘清林投资情况:刘清林目前是惠州市凯翔电子有限公司直接控股股东,持股比例为80%;刘清林间接持股企业73家,包括投资宁波启诚合智股权投资合伙企业(有限...
刘清林目前担任哈尔滨玉信塑料制品有限责任公司、哈尔滨市梦拉餐饮管理有限公司法定代表人,同时担任哈尔滨玉信塑料制品有限责任公司财务负责人,执行董事兼总经理,哈尔滨市梦拉餐饮管理有限公司执行董事兼总经理;二、刘清林投资情况:刘清林目前是哈尔滨市梦拉餐饮管理有限公司直接控股股东,持股比例为99%,是哈尔滨玉信塑料...
刘清林目前担任珠海新曙光电脑软件有限公司、珠海协和成信息技术有限公司等4家企业法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任珠海新曙光电脑软件有限公司执行董事、经理,珠海协和成信息技术有限公司执行董事、经理;二、刘清林投资情况:刘清林目前是珠海新曙光电脑软件有限公司直接控股股东,持股比例为80%,是珠海新曙光信息技术...