姓名 余丽华 (女) 职务 董事(董事会) 任职日期 2024-03-14 任职终止日 - 国籍 中国 学历 本科 出生日期 1982 状态 在职 任职公司 珠海科域生物工程股份有限公司 公司股票 科域生物(870620.OC) 更新时间 2024/9/4 9:57:23 个人简介 余丽华,女,1982年8月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2005......
余丽华 余丽华,现任淮南市人大常委会民族宗教侨务外事工作委员会副主任。人物履历 现任淮南市人大常委会民族宗教侨务外事工作委员会副主任。职务任免 2023年2月24日,淮南市第十七届人民代表大会常务委员会第十次会议任命:余丽华为淮南市人大常委会民族宗教侨务外事工作委员会副主任。
余丽华目前担任北京鼎益华弘大健康投资咨询有限公司、睢宁时代速腾企业管理中心法定代表人,同时担任北京鼎益华弘大健康投资咨询有限公司执行董事、经理;二、余丽华投资情况:余丽华目前是睢宁时代速腾企业管理中心直接控股股东,持股比例为100%,是北京鼎益华弘大健康投资咨询有限公司直接控股股东,持股比例为99%;目前余丽华...
微信关注余丽华医生方便随时提问 已有10人关注医生介绍 医学教育背景介绍 : 2013.07-2016.06 四川大学华西医院博士后流动站 博士后 2008.09-2013.06 四川大学华西临床医学院神经病学专业 博士研究生(硕博连读) 2003.09-2008.06南昌大学临床医学院 医学学士 展开 收起 ...
国籍中国 学历硕士 出生日期1963 状态- 任职公司甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 公司股票国芳集团(601086.SH) 更新时间2024/9/3 22:09:44 个人简介余丽华女士:1963年出生,汉族,中国国籍,高级会计师,注册会计师,硕...详细>> 其他董事会职务成员李成言(独立董事)张辉阳(非独立董事)张辉(非独立董事)洪艳蓉(独立董...
一、余丽华担任职务:余丽华目前担任桐庐凤溪玫瑰生态农业发展有限公司、杭州大小原文化传播有限公司等4家企业法定代表人,同时在4家企业担任高管,包括担任桐庐凤溪玫瑰生态农业发展有限公司董事长,杭州大小原文化传播有限公司执行董事兼总经理;二、余丽华投资情况:余丽华目前是杭州大小原文化传播有限公司直接控股股东,持股比...
余丽华目前担任江山美人文化传媒有限公司、伟宸影视文化(天津)有限公司等3家企业法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任杭州宝中宝文化创意有限公司监事,江山美人文化传媒有限公司执行董事,经理;二、余丽华投资情况:余丽华目前是江山美人文化传媒有限公司直接控股股东,持股比例为99%;目前余丽华是3家企业最终受益人,...
热烈祝贺我校余丽华老师在“黄冈市语文教师素养大赛”中荣获总分一等奖第一名的好成绩。 春风送喜,捷报频传。5月7日——9日,在黄冈市东坡小学仰苏校区举行“小学语文教师素养大赛”活动,武穴市师范附属小学教联体余丽华老师代表武穴市参...
余丽华目前担任绍兴百义进出口有限公司、绍兴三沁进出口有限公司等5家企业法定代表人,同时在5家企业担任高管,包括担任绍兴百义进出口有限公司执行董事兼总经理,绍兴三沁进出口有限公司执行董事兼总经理;二、余丽华投资情况:余丽华目前是诸暨七奈进出口有限公司直接控股股东,持股比例为51%;目前余丽华是3家企业最终受益...