出生日期1967 状 态在职 任职公司天津天保基建股份有限公司 公司股票天保基建(000965.SZ) 更新时间2024/9/3 23:22:12 个人简介于海生,男,1967年6月出生,中共党员,研究生学历,博士学位,执业律...详细>> 其他董事会职务成员侯海兴(非独立董事)张昆(独立董事)严建伟(独立董事)尹琪(非独立董事)侯海兴(董事长)梁辰...
于海生,本姓袁,名景,1921年出生于河北省青龙县双山子区于仗子村。参加革命后改名于海生。中共党员,曾任绥中县二区区长,1948年被国民党反动派杀害于羊奶山刑场,年仅27岁。抗日战争时期 于海生出生于农民家庭,贫寒的家境、艰苦的劳动,使于海生过早地体会到人世间的不平与生活的艰辛。日军侵入青龙以后,农民的...
于海生,男,汉族,1979年8月生人,临朐中学高中语文教师,潍坊市高中语文兼职教研员。主要成就 山东省第三届普通高中学生辩论赛冠军队指导教师 县优秀教师 获奖记录 省“十一五”教育技术重点研究课题一等奖、市“双十”行动课题、市教学自主创新二等奖;两次获得县政府成果一等奖;荣获省教学案例一等奖、市优质课一等奖...
于海生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,大专学历,英科医疗董事。1997年8月至2003年5月,任山东万祥电气集团股份有限公司开发部市场专员;2003年6月至2007年4月,任淄博博瑞塑胶制品有限公司业务经理;2007年6月至2009年9月,任淄博英科框业有限公司进出口部经理;2009年9月至今,任山东英科医疗用品...
于海生,男,回族,1976年8月出生,枣庄台儿庄人,2008年5月加入中国共产党,大学学历。现任山东省枣庄市薛城区财政局党组成员、区财政投融资事务中心主任。人物履历 现任山东省枣庄市薛城区财政局党组成员、区财政投融资事务中心主任。工作分工 主管财政投融资事务中心,分管农财室(挂金融室牌子),负责区财政金融协同...
于海生目前担任烟台中茂建筑装饰工程有限公司、烟台怡德园物业管理有限公司等3家企业法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任烟台市中安广告设计有限公司监事,烟台中茂建筑装饰工程有限公司执行董事兼总经理;二、于海生投资情况:于海生目前是烟台中茂建筑装饰工程有限公司直接控股股东,持股比例为100%;目前于海生投资烟台...
国籍中国 学历大专 出生日期1976 状 态在职 任职公司英科医疗科技股份有限公司 公司股票英科医疗(300677.SZ) 更新时间2024/9/3 22:13:17 个人简介于海生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,1997年6月毕业...详细>> 其他董事会职务成员陈琼(非独立董事)孙静(非独立董事)王洋(独立董事)向静(独立董事)刘方...
于海生目前是黑龙江鑫隆市政工程有限公司直接控股股东,持股比例为100%;目前于海生是4家企业最终受益人,包括其在投资黑龙江鑫隆市政工程有限公司黑河分公司最终收益股份为100%,投资黑龙江鑫隆市政工程有限公司最终收益股份为100%等;三、于海生的商业合作伙伴:基于公开数据展示,于海生目前有3个商业合作伙伴,包括苏万军、王晓辉...
一、于海生担任职务:于海生目前担任沧州市宏林园林绿化工程有限公司、河北宏宇房地产开发集团有限公司北京分公司法定代表人,同时在5家企业担任高管,包括担任河北宏宇房地产开发集团有限公司监事,天津梁达房地产开发有限公司董事长;二、于海生投资情况:于海生目前是29家企业直接控股股东,包括沧州宏泰门窗制造有限公司、控股比例...