国际法律顾问于洪林 #于洪林 #参悟十点希望自己时刻牢记并能够 认真严格执行: 一,尊重他人命运,放下助人情... 查看更多a c +关注 国际法律顾问于洪林 8月29日 20:32 来自三星Galaxy Z Fold5 置顶 #百度、今日头条、人民网、新华网、腾讯网、新浪网、一点资讯、网易新闻、搜狐新闻、央视网、抖音、...
置顶 #百度、今日头条、人民网、新华网、腾讯网、新浪网、一点资讯、网易新闻、搜狐新闻、央视网、抖音、快手等各大媒体、网站都有自媒体、国际法律顾问于洪林大V认证、相关报道、均可在今日头条、中国新闻、中国搜索、百度、搜狗、搜搜、搜狐、360、谷歌、抖音等各网站浏览器搜索:(1)微博名人于洪林、(2 ...
于洪林,男,1969年11月出生,毕业于哈尔滨工业大学,本科学历。威海广泰董事。于洪林,1994年8月至1995年12月就职于牡丹江康佳实业有限公司;1996年1月至2003年2月就职于山东黑豹股份有限公司,历任工艺科副科长、质检科副科长等职务;2003年3月进入威海广泰空港设备股份有限公司工作,历任质量部经理、生产部经理、总...
于洪林 于洪林,现任黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇党委书记、人大主席。人物履历 现任黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇党委书记、人大主席。
于洪林个人简介 于洪林个人简介(威海广泰) 姓 名于洪林 (男)他在1家上市公司共担任2个职务 职 务非独立董事 (董事会) 任职日期2022-03-14 任职终止日- 国籍- 学历本科 出生日期1969 状 态在职 任职公司威海广泰空港设备股份有限公司 公司股票威海广泰(002111.SZ)...
于洪林,男,1969年11月出生,毕业于哈尔滨工业大学,本科学历。1994年8月至1995年12月就职于牡丹江康佳实业有限公司;1996年1月至2003年2月就职于山东黑豹股份有限公司,历任工艺科副科长、质检科副科长等职务;2003年3月进入本公司工作,历任质量部经理、生产部经理、总经理助理等职务,现任本公司董事,威海广泰特种车辆有限...
一、于洪林担任职务:于洪林目前担任玛内莱新能源汽车科技(上海)有限公司、上海顺电汽车零部件有限公司等6家企业法定代表人,同时在7家企业担任高管,包括担任声信华汽车电子(上海)有限公司监事,玛内莱新能源汽车科技(上海)有限公司执行董事;二、于洪林投资情况:于洪林目前是长春钮安内汽车销售有限公司直接控股股东,持股比例...
于洪林 100万(元) 2017-02-28 海南省省直辖县级行政区划澄迈县 开业 所有任职企业 1 序号 企业名称 职务 注册资本 成立时间 地区 状态 1 匠心筑巢 海南匠心筑巢旅居产业科技服务有限公司 法定代表人 股东 执行董事兼总经理 100万(元) 2017-02-28 海南省省直辖县级行政区划澄迈县 开业 控股企业 1 序号...
于洪林目前担任哈尔滨市师友文化发展有限公司、哈尔滨思必成科技开发有限公司法定代表人,同时担任哈尔滨市师友文化发展有限公司执行董事,哈尔滨思必成科技开发有限公司财务负责人,执行董事兼总经理;二、于洪林投资情况:于洪林目前是哈尔滨思必成科技开发有限公司直接控股股东,持股比例为80%;目前于洪林投资哈尔滨思必成科技开发...