于永波(1931年9月-),满族,满洲正黄旗后裔。生于辽宁复县(今大连市瓦房店)人,曾任中央军事委员会委员、中国人民解放军总政治部主任、中国人民解放军选举委员会副主任。1988年被授予中将军衔。1993年6月7日晋升上将军衔。 中共第十三届、十四届、十五届中央委员。
1992年,于永波迎来了自己的事业巅峰,党和国家再一次对他的工作进行了肯定和认可,他顺利成为了国家总政治部的一把手,担任了国家总政治部的主任。不久后,62岁的于永波获得了上将军衔,担任了中央军委委员。 于永波一步一个脚印,从一个普通的宣传员战士到获得军队中的最高荣誉。如今91岁高龄的于永波,一直没有忘记自...
尽管《朝鲜停战协定》尚未签署,但于永波等人的努力在推动抗美援朝事业的进程中发挥了重要作用,促使了抗美援朝的胜利。他的军旅生涯愈发辉煌,不断晋升,于1960年晋升为大尉,1963年晋升为少校。于永波的领导才能受到了充分的肯定。1988年,解放军实行新式军衔,他在南京军区的政治部任上被授予中将军衔,这彰显了他在...
需要说明的是,这种军衔与55式军衔不同,因此于永波仍然是被授予中将军衔,而不是晋升为中将。虽然只有几个字的不同,但背后的含义却大相径庭。一年后,也就是1989年,于永波调到总政治部担任副主任,1992年,他被任命为总政治部主任。担任总政治部主任一年后,也就是1993年,时年62岁的于永波晋升为上将。值得一...
于永波以坚定与积极的态度在岗位上奉献,始终秉持为国家和人民的宗旨。他在工作中取得的成就使他两次晋升军衔,最终在57岁时成为我国中将。无论在哪个岗位,哪个等级,他都保持谦逊态度和勤恳的工作作风。在战场上,他为战士们加油鼓劲;战争结束后,他投身于祖国的建设,始终坚守最初的信念。1993年,62岁的他被提升...
于永波与航空馆馆长周俊亲切交谈。 4月20日,上海世博会进入试运营阶段,以中国航空馆为代表的企业馆成为了观众关注焦点,同时也成为各级领导体验的重点。4月22日,原中共中央政治局常委、中央纪律检查委员会书记吴官正,原中共中央政治局委员、国务院副总理吴仪参观中国航空馆;4月18日,原中央军委委员、总政治部原主任于永...
于永波,男,满族,1931年9月生,辽宁瓦房店人。中专文化。1947年9月参加东北民主联军。1948年9月加入中国共产党,上将军衔。历任南京军区政治部主任,1992年11月任解放军总政治部主任,1993年3月被任命为中央军事委员会委员。#人 - 1956!于20240225发布在抖音,已经收获了4
一、于永波担任职务:于永波目前担任青岛金海时代资本管理有限公司、潍坊中欧新材料科技有限公司法定代表人,同时在4家企业担任高管,包括担任青岛金海时代资本管理有限公司执行董事兼总经理,潍坊中欧新材料科技有限公司执行董事兼总经理;二、于永波投资情况:于永波目前是4家企业直接控股股东,包括潍坊中欧新材料科技有限公司、...
一、于永波担任职务:于永波目前担任青岛乾润昌金属制品有限公司、青岛即墨市永华索具厂等3家企业法定代表人,同时担任青岛海能五金制品有限公司监事,青岛乾润昌金属制品有限公司执行董事兼总经理;二、于永波投资情况:于永波目前是3家企业直接控股股东,包括青岛乾润昌金属制品有限公司、控股比例达100%,青岛即墨市永华索具厂...