2001年12月.2010年7月任中国中材国际工程股份有限公司财务总监; 现任中国中材股份有限公司财务总监,天山股份(000877)主席,监事(2011.12.30- )。宁夏建材(600449)主席,监事(2011.12.23-)。金隅股份(601992)非执行董事(2014.8.7-)。 开放分类:、
于凯军个人简介(宁夏建材) 姓 名于凯军 (男)他在4家上市公司共担任1个职务 ,他曾担任过的职务4个,点击查看>> 职 务非独立董事 (董事会) 任职日期2021-05-26 任职终止日- 国籍中国 学历硕士 出生日期1963 状 态在职 任职公司宁夏建材集团股份有限公司 ...
国籍中国 学历硕士 出生日期1963 状态- 任职公司中交设计咨询集团股份有限公司 公司股票中交设计(600720.SH) 更新时间2024/9/3 23:13:57 个人简介于凯军先生:1963年4月出生,汉族,中国国籍,毕业于香港理工大学会...详细>> 其他董事会职务成员崔玉萍(董事长)崔玉萍(非独立董事)范振宇(非独立董事)吴明先(非独立董...
于凯军,1963年4月出生,中国国籍,毕业于中国香港理工大学会计专业,会计学硕士学位,高级会计师。曾任深圳兰光电子工业总公司财务部经理、财务总监,兰光科技股份有限公司董事、副总经理、财务负责人,中国中材国际工程股份有限公司财务总监,新疆天山水泥股份有限公司,宁夏建材集团股份有限公司监事,北京金隅集团股份有限公司董事...
于凯军,1963年4月出生,毕业于香港理工大学会计专业,会计学硕士学位,高级会计师。现为中材股份有限公司财务总监。自1982年7月至1990年11月就职于甘肃省平凉区财政局,自1990年11月至2001年10月担任深圳兰光科技股份有限公司(及其前身深圳兰光电子工业总公司)财务总监、副总经理等多个职务;自2001年12月至2011年1月担任...
于凯军目前是天津市东丽区优贝佳口腔门诊有限责任公司直接控股股东,持股比例为51%,是天津市河西区优贝佳瑞鑫口腔门诊有限公司直接控股股东,持股比例为51%;目前于凯军投资天津市东丽区优贝佳口腔门诊有限责任公司最终收益股份为51%,投资天津市河西区优贝佳瑞鑫口腔门诊有限公司最终收益股份为51%;三、于凯军的商业合作伙伴...
于凯军,男,1963年4月生,高级会计师,现任北新集团建材股份有限公司监事、监事会主席。于先生自2021年11月至今任中国建材股份有限公司专务,自2021年11月至今任中国海螺创业控股有限公司非执行董事,自2021年10月至今任中建材(安徽)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)投委会委员,自2021年10月至今任中建材(安徽)新材...
于凯军,字楷君,斋号:游于艺斋。一生游走于艺海之中,酷爱书法,绘画,摄影,篆刻,一九九五年在纽约法拉盛举办书法篆刻联展,其篆刻作品被韩国、美国、加拿大、荷兰、日本、越南、台湾、香港等国际友人收藏。现为辽宁省书法协会会员,营口市摄影协会会员,营口民俗协会会员,美国华人诗书画协会会员,曾任美国《新译西周刊》首席记...
快讯丨金隅集团:于凯军辞任监事 财经网讯4月25日,金隅集团(601992)发布关于监事辞职的公告。 公司监事会于4月25日收到于凯军的辞职报告,申请辞去公司第六届监事会监事职务。于凯军的辞呈自送达公司监事会之日起生效。 Wind资料显示,于凯军。1963年4月出生,毕业于香港理工大学会计专业,会计学硕士学位,高级会计师。现...