陈良军,现任四川省成都市大邑县西岭雪山文体装备功能区(四川大邑经济开发区)党工委副书记、管委会主任。人物履历 1996.09-1999.07 达县师范专科学校外语系英语专业学习 1999.07-1999.08 待分配 1999.08-2000.08 四川省成都市大邑县鹤鸣中学任教 2000.08-2012.08 四川省成都市大邑中学任教(其间:2004年2月至...
陈良军 陈良军,男,浙江仙居人,中共党员,1977年8月出生,1996年8月参加工作,在职研究生学历。现任中共台州市直属机关纪工委副书记,拟任中共台州市委第二巡察组副组长。
陈良军,原上海市委书记陈良宇的胞弟。陈良宇曾利用职权,助其弟弟陈良军从上海市的土地交易中获得暴利。人物经历 启幕于2006年之夏的上海社保基金案,经历了漫长的近两年的侦查和审理之后,终于在2008年3月25日迎来了最高潮——开庭审理陈良宇。公诉方指控陈良宇犯有三宗罪——受贿、滥用职权和玩忽职守。其中受贿...
陈良军 陈良军,广东省高级人民法院破产审判庭副庭长。任免信息 2016年7月28日广东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十七次会议,任命陈良军为广东省高级人民法院破产审判庭(执行裁判庭)副庭长;
陈良军,1964年出生于广西,网名晨风。90年代专业从事中泰出入境旅游及跨国贸易,在业界取得较好成绩。2008年5月开始涉足网络,创办了“你好世界网”、“你好中国网”、“VIP桂林网”等一系列网站。其中“你好中国网”在泰国旅游业界具有了不小的影响力,成为泰国旅游人了解中国旅游资讯的首选网络平台,向泰国人全面...
陈良军目前担任重庆万佳会计服务有限公司、四川代账通财税有限公司等4家企业法定代表人,同时在4家企业担任高管,包括担任重庆万佳会计服务有限公司执行董事兼总经理,四川代账通财税有限公司执行董事、经理;二、陈良军投资情况:陈良军目前是5家企业直接控股股东,包括优多多文化艺术培训中心(重庆)有限公司、控股比例达100...
陈良军目前担任西藏光立方新能源有限公司、西藏兴瑞科技发展有限公司等4家企业法定代表人,同时在4家企业担任高管,包括担任西藏光立方新能源有限公司执行董事兼总经理,西藏兴瑞科技发展有限公司执行董事兼总经理;二、陈良军投资情况:陈良军目前是4家企业直接控股股东,包括西藏兴瑞科技发展有限公司、控股比例达100%,...
陈良军目前担任深圳市天成益邦科技有限公司、广州禄昌贸易商行等12家企业法定代表人,同时在11家企业担任高管,包括担任深圳市天成益邦科技有限公司执行董事,总经理,周口贝贝商贸有限公司监事;二、陈良军投资情况:陈良军目前是6家企业直接控股股东,包括广州澜香贸易商行、控股比例达100%,广州环嗨贸易商行、控股比例达...
陈良军 1,000万(元) 2010-03-01 浙江省杭州市拱墅区 开业 2 春秋拍卖 浙江春秋拍卖有限公司 法定代表人 股东 执行董事 陈良军 500万(元) 2010-08-05 浙江省台州市黄岩区 注销 3 铭桂文化 杭州铭桂文化艺术策划有限公司 法定代表人 股东 执行董事兼总经理 陈良军 10万(元) 2011-04-21 浙江...