丁洁民教授从事建筑结构研究与设计工作30余年,长期活跃在设计、生产一线,致力于将结构分析理论应用于工程实践,至今已完成包括教育、文化、展览和体育建筑等在内的百余项工程项目,以结构专业负责人身份参与了上海中心大厦、郑州绿地中央广场、上海交响乐团音乐厅、2008年奥运会乒乓球馆、2010上海世博会主题馆、西班牙国家...
丁洁民先生,1957年9月生,毕业于同济大学,博士,全国工程勘察设计大师、全国勘察设计行业科技创新带头人、中国建筑学会当代中国杰出工程师、曾获全国优秀科技工作者荣誉称号、SEWC终身荣誉会员奖、2018英国结构工程师学会金质奖章、2019CTBUH杰出贡献奖;历任同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司总裁/总工程师、同济大学校长...
国籍中国 学历博士 出生日期1957 状 态在职 任职公司震安科技股份有限公司 公司股票震安科技(300767.SZ) 更新时间2024/9/3 21:59:28 个人简介丁洁民先生:男,1957年9月生,毕业于同济大学,博士,1990年4月-1994...详细>> 其他董事会职务成员管庆松(非独立董事)周福霖(独立董事)霍文营(独立董事)李涛(董事长...
任职终止日- 国籍- 学历博士 出生日期1957 状 态在职 任职公司启迪设计集团股份有限公司 公司股票启迪设计(300500.SZ) 更新时间2024/9/3 22:27:01 个人简介丁洁民先生:1957年9月出生,毕业于同济大学,博士,全国工程勘察设...详细>> 其他董事会职务成员袁金兴(非独立董事)华亮(非独立董事)查金荣(非独立董事)张...
丁洁民,男,1957年9月出生,中共党员,博士学位。现任启迪设计集团股份有限公司独立董事,震安科技股份有限公司独立董事。 老板关系 查看TA的商业关系网 商业履历 投资历程0任职履历23 财产线索 线索5061预估价值10115.94亿元 担任法定代表人4 担任股东0 担任高管5 ...
丁洁民:男,1957年9月出生,中共党员,博士学位。 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司总裁,研究员、博士生导师、国家一级注册结构工程师、英国皇家资深注册结构工程师、中国注册咨询工程师(投资),本公司第五届、第六届、第七届董事会董事长。 以上信息数据制作日期:2018年11月,信息可能会有变化。
丁洁民简介: 出生年月: 1957 年 9 月 性别: 男 工作单位: 同济大学建筑设计研究院 民族: 汉族 专业: 结构 丁洁民于1982年底上海同济大学建筑工程分校建工系本科毕业。1984年考取同济大学结构工程专业研究生,1987年研究生毕业获硕士学位,1990年获工学博士学位。历任上海城市建设学院讲师、副教授,1996年破格晋升为教...
丁洁民 人物简介: 一、丁洁民担任职务:丁洁民目前担任同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司建筑分院法定代表人;老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联公司 商业关系图 一图看清商业版图 更新时间:2024-09-15关联企业1 担任法定代表人1 担任股东0 担任高管0 所有任职企业1 作为最终受益人0 所...
一、丁洁民担任职务:丁洁民目前担任武汉市明强科技开发工程有限公司、武汉市恒升旧机动车交易有限公司等3家企业法定代表人,同时担任武汉市明强科技开发工程有限公司执行董事兼总经理,武汉市恒升旧机动车交易有限公司执行董事;二、丁洁民投资情况:丁洁民目前是武汉市明强科技开发工程有限公司直接控股股东,持股比例为90%,是...