姓 名楼松松 (男) 职 务非独立董事 (董事会) 任职日期2023-10-17 任职终止日- 国籍- 学历硕士 出生日期1982 状 态在职 任职公司宁波能源集团股份有限公司 公司股票宁波能源(600982.SH) 更新时间2024/9/3 23:06:53 个人简介楼松松,硕士研究生、高级经济师。曾任宁波农副产品物流中心有限...详细>> 其他董事...
一、楼松松担任职务:担任宁波能源集团股份有限公司董事;二、楼松松的商业合作伙伴:基于公开数据展示,楼松松目前有10个商业合作伙伴,包括虞芝琴、吴建华、瞿柏寅等。 财产线索 线索数量 老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联公司 商业关系图 一图看清商业版图 合作伙伴 了解老板合作关系 更新...
楼松松,男,1982年2月出生,硕士研究生、高级经济师。曾任宁波农副产品物流中心有限公司党支部书记、董事长、总经理,宁波通商集团有限公司副总经理,现任宁波开发投资集团有限公司副总经理。 公司其他高管成员:余斌(董事)马奕飞(董事长,董事)张光明(职工董事)张志旺(独立董事)诸南虎(副董事长,董事,总经理)杜继恩(监事会...
楼松松目前担任浦江县畅游网络科技有限公司、浦江县威尔水晶制品有限公司法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任浦江思睿贸易有限公司监事,浦江县畅游网络科技有限公司执行董事,经理;二、楼松松投资情况:楼松松目前是浦江县畅游网络科技有限公司直接控股股东,持股比例为100%,是浦江县威尔水晶制品有限公司直接控股股东,持股...
(2021年第10期)宁波市人民政府关于楼松松任职的通知 (来源:宁波市人民政府公报) 甬政干〔2021〕8号 经市政府研究同意: 楼松松任宁波通商集团有限公司副总经理。 请按规定程序办理任职手续。 宁波市人民政府 2021年5月18日
楼松松的合作伙伴有:-,他(她)在浦江县威尔水晶制品有限公司、浦江县威尔水晶工艺品厂担任法人,他(她)在浦江县威尔水晶制品有限公司担任高管 商业履历 连带风险的企业0 股权穿透图 展示股东持股和对外投资情况 关系图谱 投资、任职的公司与他相关的企业 关系图谱 ...
法定代表人:楼松松 注册资本:10万人民币 成立日期·:2022-04-01 执行董事,经理,法定代表人,股东(持股100%)担任高管9 宁波能源集团股份有限公司存续 法定代表人:马奕飞 注册资本:111762.7485万人民币 成立日期·:1995-08-23 董事(持股-%) 凯盛物产 凯盛物产有限公司存续 法定代表人:周海鹏 注册资本:30000万人民币...
宁波通商资产管理有限公司存续 法定代表人:楼松松 注册资本:10000万人民币 成立日期·:2020-04-20 法定代表人,董事长,经理(持股-%) 中科盛创 江苏中科盛创科技(集团)有限公司存续 法定代表人:姜丕山 注册资本:5000万人民币 成立日期·:2023-03-30 股东(持股25%)担任...
名字“楼松松”姓名测试分析 名字解释,下面是您选择的名字“松松”的详细解释: 姓名“松松”成语释名测试: 餐松啖柏(解释)苍松翠柏解释鹤骨松姿 (解释)松()(解释)