李圣华,男,1972年10月出生,汉族,中共党员,硕士学历,现任宜春市人民政府副秘书长。人物履历 曾任江西省宜春市政府办公室四级调研员,宜春市人民政府办公室副主任。宜春市政府机关党组成员 2024年7月,任宜春市人民政府副秘书长。职务任免 2024年7月,经宜春市人民政府研究决定:李圣华同志任市人民政府副秘书长,...
李圣华,1971年生,山东成武人。2001年毕业于苏州大学,师从严迪昌教授,获博士学位。郑州大学文学院教授。现已转聘为浙江师范大学教授。2021年调往绍兴文理学院人文学院。学术著作 1、《晚明诗歌研究》(独著),人民文学出版社,2002年 2、《高启诗选》(独著),中华书局,2005年 3、《黄景仁诗选》(独著),...
李圣华,男,汉族,1962年12月生,江苏如皋人,1982年7月参加工作,1991年6月加入中国共产党,中央党校研究生学历。 现任江苏省纪委常委,省委巡视组组长。 基本信息 中文名称 李圣华 国籍 中国 民族 汉族 籍贯 江苏如皋 出生日期 1962年12月 毕业院校 中央党校 ...
李圣华,博士,延边大学经济管理学院国际经济与贸易系副教授、硕士生导师。研究领域为朝鲜经济、东北亚区域经济合作。人物经历 教育经历 2003.4-2006.3 东京经济大学 国际经济学专业 经济学博士 2010.9-2012.6 南开大学经济学院博士后流动站 工作经历 1996.7-1999.3 和龙市计划与经济贸易委员会 2006.9-...
李圣华目前担任寿光市海旭化工有限公司、潍坊富赢化工有限公司等3家企业法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任寿光市海旭化工有限公司执行董事兼总经理,寿光鹏圣化工有限公司监事;二、李圣华投资情况:李圣华目前是寿光市海旭化工有限公司直接控股股东,持股比例为100%,是潍坊富赢化工有限公司直接控股股东,持股比例为99...
李圣华,男,土家族,湖北建始人,1971年8月出生,大学文化程度,中共党员。现任中共巴东县国家税务局党组书记、局长。个人简介 李圣华,男,男,土家族,湖北建始人,1971年8月出生,大学文化程度,中共党员。。现任职务 现任中共巴东县国家税务局党组书记、局长。个人履历 1992年7月至1995年1月在宣恩县国税局工作;...
一、李圣华担任职务:李圣华目前担任泰兴市圣华市政工程有限公司法定代表人,同时担任泰兴市圣华市政工程有限公司执行董事;二、李圣华投资情况:李圣华目前是泰兴市圣华市政工程有限公司直接控股股东,持股比例为100%;目前李圣华投资泰兴市圣华市政工程有限公司最终收益股份为100%;三、李圣华的商业合作伙伴:基于公开数据展示,李圣华...
李圣华目前担任广州酷莱雅品牌管理有限公司、杭州聚依实业有限公司等6家企业法定代表人,同时在12家企业担任高管,包括担任宁波立酷派服饰有限公司监事,广州酷莱雅品牌管理有限公司执行董事、经理;二、李圣华投资情况:李圣华目前是广州瑞佳服装有限公司直接控股股东,持股比例为100%,是宁波立酷派服饰有限公司直接控股股东,持股比例...
李圣华间接持股企业3家,包括投资张家界好地大酒店有限公司、投资占比达10%,张家界千牛新材料科技有限公司、投资占比达3%等;目前李圣华投资张家界好地建筑安装工程有限责任公司桑植分公司最终收益股份为0%;三、李圣华的商业合作伙伴:基于公开数据展示,李圣华目前有8个商业合作伙伴,包括张丽华、李俊、张艺等。