郝平,男,汉族,1959年9月生,中共党员,研究生学历,博士学位,教授,博士生导师。曾任北京大学学生工作部副部长、国际合作部部长、校长助理、教育基金会副理事长、党委常委、副校长,北京外国语大学校长。2009年至2016年,任教育部副部长、党组成员,中国联合国教科文组织全国委员会主任(其间:2011年至2016年,任...
1:郝平:1959年9月生,山东青岛人,北京大学党委书记校务委员会主任,主持党委全面工作,负责组织、宣传和统战工作。2、龚旗煌:1964年8月生于福建省莆田市光学专家,北京大学党委副书记、校长,兼任研究生院院长,主持行政全面工作。3、陈宝剑:1979年生,江苏徐州人,北京大学党委常务副书记,兼任学校党委组织部部长、医...
1916年至1927年任北京大学校长,革新北大,开“学术”与“自由”之风;1920年至1930年,蔡元培同时兼任中法大学校长。他早年参加反清朝帝制的斗争,民国初年主持制定了中国近代高等教育的第一个法令——《大学令》。 蔡元培书法作品 13 蒋梦麟 任职时间:1930——1945 简介:蒋梦麟(...
第一位:北京大学第一任校长孙家鼐 孙家鼐是北京大学的第一任校长,他的书法作品,我们见的最多的是楷书,其实他最擅长楷书,他笔下的楷书,稳重端庄,浑厚雍容,大气非凡,既有颜楷的端庄正大,又有欧楷的严谨法度,笔力雄健,造型稳健端庄。孙家鼐的楷书,成为后人学习的楷模,他虽无书法家之名,却有书法家之...
一、北京大学校长任期的趣谈 截至2022年8月,北京大学共经历了29任校长。其中,任期最长的校长,是著名近代教育家、政治家、革命家蔡元培先生和近代著名教育家蒋梦麟先生,他们两人的任期均为14年9个月。而且,蔡元培、蒋梦麟是北京大学校长中,任期超过10年仅有的两位优秀教育家,两位教育家还是前后相续的关系。北京...
23日,北京大学迎来新书记、新校长。 北大全校教师干部大会刚刚召开,记者获悉,63岁的林建华卸任北大校长,原北大党委书记郝平接替林建华,成为新校长。 曾在北京任职多年、去年担任山西高院院长的邱水平回到北大,担任党委书记。 新书记:曾在北京任职多年 曾在北京任职多年、去年担任山西高院院长的邱水平回到北大,担任党委书...
现任北京大学校长是龚旗煌。龚旗煌,男,1964年1月出生于福建安溪,物理电子学与光电子学专家,中国科学院院士、发展中国家科学院院士,北京大学校长(副部长级)、党委副书记,物理学院院长、光电科学研究中心主任,物理电子学与光电子学国家重点实验室主任。龚旗煌于1984年从福建师范大学物理系毕业后到泉州...
按照规定,北大校长这个职务为副省级。怎么说呢,北大校长的级别如果放在一个省的话,相当于一个副省长,不过影响力知名度可能比副省长大一些,毕竟北京大学是中国最高学府,全中国只有一所北京大学!一个省份有多名副省长,全国那就更多了。当然了,北京大学作为教育部直属高校,接受教育部的管理,还是不能简单的与...
北京大学建校以来历任校长一览表,向他们为祖国输送大量优秀人才而致敬。 - 彬彬有礼于20231025发布在抖音,已经收获了63个喜欢,来抖音,记录美好生活!