刘文辉个人简介(乾照光电) 姓 名刘文辉 (男)他在1家上市公司共担任2个职务 职 务副总经理 (高管) 任职日期2016-12-07 任职终止日- 国籍中国 学历硕士 出生日期1985 状 态在职 任职公司厦门乾照光电股份有限公司 公司股票乾照光电(300102.SZ) 更新时间2024/9/3 23:04:19 ...
刘文辉个人简介 刘文辉个人简介(乾照光电) 姓 名刘文辉 (男)他在1家上市公司共担任2个职务 职 务董事会秘书 (高管) 任职日期2016-12-07 任职终止日- 国籍中国 学历硕士 出生日期1985 状 态在职 任职公司厦门乾照光电股份有限公司 公司股票乾照光电(300102.SZ)...
刘文辉目前担任厦门乾照激光芯片科技有限公司法定代表人,同时在8家企业担任高管,包括担任江西乾照光电有限公司监事,厦门乾照光电科技有限公司监事;二、刘文辉投资情况:目前刘文辉投资厦门乾照激光芯片科技有限公司最终收益股份为0%;三、刘文辉的商业合作伙伴:基于公开数据展示,刘文辉目前有10个商业合作伙伴,包括崔恒平...
厦门乾照激光芯片科技有限公司 法定代表人 总经理 刘文辉1,000万(元)2018-07-09福建省厦门市翔安区注销 5 未来显示 厦门未来显示技术研究院有限公司 监事 柯志杰1,055万(元)2020-04-15福建省厦门市翔安区开业 6 臻裕丰 厦门臻裕丰科技有限公司 监事 ...
刘文辉, 担任厦门乾照激光芯片科技有限公司 等法定代表人, 担任盐城和正长青股权投资合伙企业(有限合伙) 等股东, 担任江西乾照光电有限公司、厦门乾照光电科技有限公司、厦门乾照半导体科技有限公司等高管。 任职全景图 投资、任职的关联公司 股权穿透图 挖掘深层股权结构 商业关系图 一图看清商业版图 合作伙伴 了解...
简介:刘文辉,男,1985年出生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,研究生学历。曾任中国国际金融股份有限公司经理、和君正德投资经理。2016年起在厦门乾照光电股份有限公司任职,现任厦门乾照光电股份有限公司副总经理兼董事会秘书、厦门乾照光电科技有限公司监事、厦门乾泰坤华供应链管理有限公司监事、江西乾照光电有限公司监事、...
乾照光电高管个人详情 更新时间:2018-11-26 董秘 副总经理 性别 男国 籍-- 年龄39岁最高学历硕士研究生 所属行业--职称-- 专业技术资格-- 简 介刘文辉:男,1985年出生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,硕士学历。2011年至2015年曾任职于中国国际金融股份有限公司,2015年至2016年底任深圳和君正德资产管理有限公...
金张育自2016年11月10日至今任乾照光电2届董事长,任期至2021年3月20日;刘文辉自2016年12月7日至今任副总经理、董事会秘书。乾照光电于2017年9月5日发布的《2017年限制性股票激励计划(草案)》显示,本激励计划拟授予的限制性股票数量1600万股,占公司股本总额7.05亿股的2.27%。其中首次授予1280万股,占本...
爱集微注意到,对车载及投影市场高端产品的布局是作为乾照光电下一年度经营计划中的重要一环。 谈到公司布局的新产品和客户推广情况时,刘文辉表示,眼下新能源汽车渗透率和屏幕在单车上的用量都在增加,由此衍生出许多需求。新能源车搭载Mini LED显示屏是目前市场认可度较高的一个技术流派,这也给了我们很多期待。“车...
2017年12月,刘文辉与杨涛约定,其在员工持股计划中的80万份额由杨涛实际出资,刘文辉代为持有。杨涛不属于乾照光电员工,不符合股权激励计划、员工持股计划参与对象资格,金张育、刘文辉未主动告知公司上述代持事项,导致公司股权激励及员工持股计划相关信息披露不真实、不准确。